EP0593846 - Abgedichtetes Gehäuse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.08.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.08.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.10.1996 [1996/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KLASCHKA GMBH & CO. Steinegger Strasse D-75233 Tiefenbronn-Lehningen / DE | [1994/17] | Erfinder | 01 /
Klaschka, Walter Steinegger Str. 31 W-7533 Tiefenbronn-Lehningen / DE | 02 /
Pflüger, Harald Panoramastr. 14 W-7031 Aidlingen / DE | 03 /
Kiessling, Albert Haldenstr. 21 W-7252 Weil an der Stadt 4 / DE | [1994/17] | Vertreter | Ostertag, Reinhard Ostertag & Partner Patentanwälte mbB Epplestrasse 14 70597 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1994/17] | Ostertag, Reinhard Patentanwälte Dr. Ulrich Ostertag Dr. Reinhard Ostertag Eibenweg 10 D-70597 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93106417.4 | 21.04.1993 | [1994/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924235016 | 17.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4235016 | [1994/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0593846 | Datum: | 27.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0593846 | Datum: | 12.07.1995 | Sprache: | DE | [1995/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.05.1995 | Klassifikation | IPC: | H05K5/06, H02G3/08 | [1995/27] | CPC: |
H05K5/069 (EP);
H02G3/088 (EP)
|
Frühere IPC [1994/17] | H05K5/06 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, IT, LI, NL, SE [1994/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abgedichtetes Gehäuse | [1994/17] | Englisch: | Hermetically-sealed casing | [1994/17] | Französisch: | Boîtier étanche | [1994/17] | Akte vernichtet: | 13.09.2003 | Prüfungsverfahren | 13.01.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/41] | 14.05.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1996/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 23.02.1996 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1996 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4538819 (P.D.WAGNER ET AL) [Y] 1,4,8,9 * column 2, line 45 - line 55 * * column 2, line 63 - column 3, line 1; figures 1-4 *; | [Y]DE1918767U (P.HOCHKÖPPER) [Y] 1,4,8,9 * page 3, paragraphs 1-4; figures 1-8 *; | [A]DE1877058U (G.HENSEL) [A] 22 * page 4, paragraphs 1-2; figure 1 *; | [A]DE1950259U (METZENAUER & JUNG) [A] 1 * page 7, paragraph 2; figures 1-4 * |