EP0587984 - Dispenser mit einem Führungsdraht [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IE | veröffentlicht am 12.02.2003 [2003/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten B. Braun Melsungen AG Postfach 120 34209 Melsungen / DE | [N/P] |
Frühere [1994/12] | Für alle benannten Staaten B. Braun Melsungen AG Postfach 120 D-34209 Melsungen / DE | Erfinder | 01 /
Pingel, Jörg, Dipl.-Oec. Grossenritter Strasse 30 W-3501 Edermünde-Besse / DE | 02 /
Schmidt, Klaus Brandenburger Strasse 16 W-3501 Ahnatal / DE | 03 /
Wiegel, Heinz, Dipl.-Ing. Eisfeldstrasse 10 W-6445 Alheim-Heinebach / DE | 04 /
Göbel, Udo, Dipl.-Ing. Mühlenrain 1 W-3508 Melsungen-Kirchhof / DE | [1994/12] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1994/12] | Selting, Günther, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93107249.0 | 05.05.1993 | [1994/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19920012575U | 18.09.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9212575 U | [1994/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0587984 | Datum: | 23.03.1994 | Sprache: | DE | [1994/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0587984 | Datum: | 03.09.1997 | Sprache: | DE | [1997/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.1994 | Klassifikation | IPC: | A61M25/01 | [1994/12] | CPC: |
A61M25/09041 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1994/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dispenser mit einem Führungsdraht | [1994/12] | Englisch: | Dispenser with guidewire | [1994/12] | Französisch: | Distributeur avec fil de guidage | [1994/12] | Prüfungsverfahren | 17.05.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/28] | 11.01.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.05.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.03.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.05.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.05.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DK | 03.09.1997 | NL | 03.09.1997 | PT | 03.12.1997 | SE | 03.12.1997 | AT | 05.05.1998 | BE | 31.05.1998 | CH | 31.05.1998 | LI | 31.05.1998 | [2003/07] |
Frühere [2000/21] | DK | 03.09.1997 | |
IE | 03.09.1997 | ||
PT | 03.12.1997 | ||
SE | 03.12.1997 | ||
AT | 05.05.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
CH | 31.05.1998 | ||
LI | 31.05.1998 | ||
Frühere [1999/27] | DK | 03.09.1997 | |
IE | 03.09.1997 | ||
PT | 03.12.1997 | ||
SE | 03.12.1997 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
CH | 31.05.1998 | ||
LI | 31.05.1998 | ||
Frühere [1999/22] | DK | 03.09.1997 | |
IE | 03.09.1997 | ||
PT | 03.12.1997 | ||
SE | 03.12.1997 | ||
CH | 31.05.1998 | ||
LI | 31.05.1998 | ||
Frühere [1999/16] | DK | 03.09.1997 | |
IE | 03.09.1997 | ||
PT | 03.12.1997 | ||
SE | 03.12.1997 | ||
Frühere [1998/30] | DK | 03.09.1997 | |
PT | 03.12.1997 | ||
SE | 03.12.1997 | ||
Frühere [1998/24] | PT | 03.12.1997 | |
SE | 03.12.1997 | ||
Frühere [1998/15] | SE | 03.12.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4616648 (SIMPSON JOHN B [US]) [A] 1,2* column 6, line 37 - line 59; figure 1A *; | [X]US4758218 (KIEFER PATRICK J [US], et al) [X] 1,2,7 * column W *; | [A]US4860757 (LYNCH ARTHUR S [US], et al) [A] 1-8 * column W *; | [A]US4995872 (FERRARA JANICE J [US]) [A] 1-8 * column W *; | [AD]US5125906 (FLECK PHILLIP B [US]) [AD] 1-8 * column W * |