EP0578939 - Vorrichtung zum Unwuchtausgleich einer um eine Rotationsachse drehbaren Schleifscheibe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.09.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.10.1997 [1997/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOFMANN MASCHINENBAU GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 2 W-6102 Pfungstadt / DE | [1994/03] | Erfinder | 01 /
Lulay, Eugen Nahestrasse 44 W-6140 Bensheim / DE | [1994/03] | Vertreter | Nöth, Heinz Eisenführ, Speiser & Partner ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/03] | Nöth, Heinz, Dipl.-Phys. Patentanwalt, Mozartstrasse 17 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93107360.5 | 06.05.1993 | [1994/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924222535 | 09.07.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4222535 | [1994/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0578939 | Datum: | 19.01.1994 | Sprache: | DE | [1994/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0578939 | Datum: | 06.11.1996 | Sprache: | DE | [1996/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.1993 | Klassifikation | IPC: | B24B41/04, B23Q11/00, F16F15/22, G01M1/36 | [1994/03] | CPC: |
B23Q11/0035 (EP,US);
B24B41/042 (EP,US);
F16F15/28 (EP,US);
G01M1/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, GB, IT [1994/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Unwuchtausgleich einer um eine Rotationsachse drehbaren Schleifscheibe | [1994/03] | Englisch: | Device for balancing a grinding disc rotating around an axis | [1994/03] | Französisch: | Dispositif pour équilibrer une meule en rotation autour d'un axe | [1994/03] | Prüfungsverfahren | 15.04.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/24] | 16.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.05.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3827193 (LIEBMANN W, et al); | [A]EP0044825 (SANDVIK AB [SE]); | [X]EP0409462 (WRIGHT BARRY CORP [US]); | [AD]EP0409050 (BALANCE SYSTEMS SRL [IT]); | [A]EP0460282 (NORITAKE CO LTD [JP]) |