EP0570007 - Automatische Spulenwickelmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.07.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NITTOKU ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA 17-2, Bijogi 5-chome Toda-shi Saitama / JP | [N/P] |
Frühere [1993/46] | Für alle benannten Staaten NITTOKU ENGINEERING KABUSHIKI KAISHA 17-2, Bijogi 5-chome Toda-shi, Saitama / JP | Erfinder | 01 /
Yano, Fumiharu, c/o Nittoku Engineering K.K. 17-2, Bijogi 5-chome Toda-shi, Saitama / JP | [1993/46] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/46] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93107891.9 | 14.05.1993 | [1993/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920123662 | 15.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 12366292 | [1993/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0570007 | Datum: | 18.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0570007 | Datum: | 12.01.1994 | Sprache: | EN | [1994/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0570007 | Datum: | 18.09.1996 | Sprache: | EN | [1996/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.11.1993 | Klassifikation | IPC: | H01F41/06 | [1993/46] | CPC: |
H01F41/076 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1993/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automatische Spulenwickelmaschine | [1993/46] | Englisch: | Automatic coil winder | [1993/46] | Französisch: | Bobineuse automatique | [1993/46] | Prüfungsverfahren | 29.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/34] | 22.09.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.01.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.09.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 14.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.03.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.06.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 18.09.1996 | FR | 18.09.1996 | IT | 18.09.1996 | LI | 18.09.1996 | NL | 18.09.1996 | SE | 18.12.1996 | DE | 19.12.1996 | [2006/14] |
Frühere [2003/07] | CH | 18.09.1996 | |
IT | 18.09.1996 | ||
LI | 18.09.1996 | ||
NL | 18.09.1996 | ||
SE | 18.12.1996 | ||
DE | 19.12.1996 | ||
FR | 14.02.1997 | ||
Frühere [1999/42] | CH | 18.09.1996 | |
IT | 18.09.1996 | ||
LI | 18.09.1996 | ||
SE | 18.12.1996 | ||
DE | 19.12.1996 | ||
FR | 14.02.1997 | ||
Frühere [1998/04] | CH | 18.09.1996 | |
LI | 18.09.1996 | ||
SE | 18.12.1996 | ||
DE | 19.12.1996 | ||
FR | 14.02.1997 | ||
Frühere [1997/34] | SE | 18.12.1996 | |
DE | 19.12.1996 | ||
FR | 14.02.1997 | ||
Frühere [1997/18] | SE | 18.12.1996 | |
DE | 19.12.1996 | ||
Frühere [1997/17] | DE | 19.12.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3865152 (CAMARDELLA GIUSEPPE) [X] 1,4 * column 4, line 57 - column 5, line 16 * * column 7, line 18 - line 24 *; | [DA]JPH0218915 ; | [A]US4809917 (TSUCHIYA MINORU [JP]) [A] 1,4,5 * column 6, line 42 - column 8, line 4 *; | [A]US3306554 (HENDERSON CLIFFORD W); | [A]JPH0236507 | [DA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900328), vol. 14, no. 161, Database accession no. (E - 909), & JP02018915 A 19900123 (MATSUSHITA ELECTRIC) [DA] 1,4 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900416), vol. 14, no. 187, Database accession no. (E - 917)<4130>, & JP02036507 A 00000000 (MATSUSHITA ELECTRIC) [A] * abstract * |