EP0571848 - Lokale Funkempfänger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: LU | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eta SA Fabriques d'Ebauches Schild-Rust-Strasse 17 2540 Granges / CH | [1998/11] |
Frühere [1994/08] | Für alle benannten Staaten Eta SA Fabriques d'Ebauches Schild-Rust-Strasse 17 CH-2540 Granges / CH | ||
Frühere [1993/48] | Für alle benannten Staaten Eta SA Fabriques d'Ebauches Schild-Rust-Strasse 17 CH-2540 Granges / CH | Erfinder | 01 /
De Luigi, Bruno Hefliecherstrasse 9 CH-5632 Buttwil / CH | 02 /
Maas, Ulrich Kirschenweg 11 CH-2575 Gerolfingen / CH | [1993/48] | Vertreter | de Montmollin, Henri, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 2074 Marin / CH | [N/P] |
Frühere [1993/48] | de Montmollin, Henri, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Rue des Sors 7 CH-2074 Marin / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93107925.5 | 14.05.1993 | [1993/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19920001717 | 27.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 171792 | [1993/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0571848 | Datum: | 01.12.1993 | Sprache: | FR | [1993/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0571848 | Datum: | 11.03.1998 | Sprache: | FR | [1998/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.09.1993 | Klassifikation | IPC: | G08B3/10, G08B5/22 | [1993/48] | CPC: |
G08B3/105 (EP,US);
G08B5/227 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, SE [1993/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lokale Funkempfänger | [1993/48] | Englisch: | Local paging receiver | [1993/48] | Französisch: | Récepteur d'appel local | [1993/48] | Prüfungsverfahren | 21.12.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/08] | 30.04.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.09.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.12.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.12.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.12.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.03.1998 | ES | 11.03.1998 | GB | 11.03.1998 | GR | 11.03.1998 | IT | 11.03.1998 | NL | 11.03.1998 | LU | 14.05.1998 | BE | 31.05.1998 | DK | 11.06.1998 | SE | 11.06.1998 | DE | 13.06.1998 | IE | 24.09.1998 | [2004/38] |
Frühere [2003/45] | AT | 11.03.1998 | |
ES | 11.03.1998 | ||
GB | 11.03.1998 | ||
GR | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
NL | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
LU | 31.05.1998 | ||
DK | 11.06.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
IE | 24.09.1998 | ||
Frühere [2003/07] | AT | 11.03.1998 | |
ES | 11.03.1998 | ||
GB | 11.03.1998 | ||
GR | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
NL | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
LU | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
IE | 24.09.1998 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 11.03.1998 | |
ES | 11.03.1998 | ||
GB | 11.03.1998 | ||
GR | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
LU | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
IE | 24.09.1998 | ||
Frühere [2002/10] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
GR | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
LU | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
IE | 24.09.1998 | ||
Frühere [2000/05] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
GR | 11.03.1998 | ||
IE | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
LU | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
IE | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1999/27] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
IE | 11.03.1998 | ||
BE | 31.05.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1999/16] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
IE | 11.03.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1999/02] | AT | 11.03.1998 | |
GB | 11.03.1998 | ||
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1999/01] | AT | 11.03.1998 | |
SE | 11.06.1998 | ||
DE | 13.06.1998 | ||
Frühere [1998/43] | AT | 11.03.1998 | |
SE | 11.06.1998 | ||
Frühere [1998/40] | AT | 11.03.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0341905 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [A]EP0413369 (ATE CORP [US]); | [A]WO9102434 (MOTOROLA INC [US]); | [A]EP0232123 |