EP0580975 - Vorrichtung zum Erzeugen der Düsenanlagekraft, mit der eine Düse eines von einem Spindelantrieb angetriebenen Plastifizier- und Einspritzaggregats gegen die auf die feststehende Formaufspannplatte aufgespannte Formhälfte ansteht [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.05.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.05.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.06.1997 [1997/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH Riegeler Strasse 4 D-79364 Malterdingen / DE | [1996/26] |
Frühere [1994/45] | Für alle benannten Staaten Ferromatik Milacron Maschinenbau GmbH Riegeler Strasse 4 D-79364 Malterdingen / DE | ||
Frühere [1994/05] | Für alle benannten Staaten Klöckner Ferromatik Desma GmbH Riegeler Strasse 4 D-79364 Malterdingen / DE | Erfinder | 01 /
Keitel, Ralph, Dipl.-Ing. Mechthildisstrasse 1 W-7832 Kenzingen / DE | 02 /
Stillhard, Bruno Huebstrasse 7 CH-9011 St. Gallen / CH | [1994/05] | Vertreter | Röther, Peter, et al Patentanwälte Dr. Brundert & Röther Kolkmannskamp 6 44879 Bochum / DE | [N/P] |
Frühere [1994/45] | Röther, Peter, Dipl.-Phys., et al Patentanwalt Vor dem Tore 16a D-47279 Duisburg / DE | ||
Frühere [1994/05] | Röther, Peter, Dipl.-Phys. Patentanwalt Vor dem Tore 16a D-47279 Duisburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93108051.9 | 18.05.1993 | [1994/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924219081 | 11.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4219081 | DE19924232533 | 29.09.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4232533 | [1994/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0580975 | Datum: | 02.02.1994 | Sprache: | DE | [1994/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0580975 | Datum: | 26.06.1996 | Sprache: | DE | [1996/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.1993 | Klassifikation | IPC: | B29C45/17 | [1994/05] | CPC: |
B29C45/1777 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL [1994/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Erzeugen der Düsenanlagekraft, mit der eine Düse eines von einem Spindelantrieb angetriebenen Plastifizier- und Einspritzaggregats gegen die auf die feststehende Formaufspannplatte aufgespannte Formhälfte ansteht | [1994/05] | Englisch: | Apparatus for generating the nozzle touching force by which the nozzle of a plasticising and injection unit driven by a srew is applied to the fixed mould half | [1994/05] | Französisch: | Dispositif pour générer la force de contact de brise par laquelle la brise d'une unité de plastification et d'injection entraînée par une vis est appliquée contre la moitié de moule fixe | [1994/05] | Prüfungsverfahren | 18.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/05] | 04.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.06.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.11.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.03.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP63056419 ; | [A]JP62073921 ; | [A]JP60259419 ; | [A]EP0193617 (FANUC LTD [JP]); | [AD]EP0328671 (FANUC LTD [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 274 (M-725)(3121) 29. Juli 1988 & JP-A-63 056 419 ( FANUC ), & JP63056419 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 269 (M-621)(2716) 2. September 1987 & JP-A-62 073 921 ( NISSEI PLASTICS ), & JP62073921 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 10, no. 134 (M-479)(2191) 17. Mai 1986 & JP-A-60 259 419 ( FANUC ), & JP60259419 A 00000000 |