EP0576917 - Verfahren zur Datensicherung bei Schreib-Lese-Speichern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/01] | Verfahren zur Datensicherung bei Schrieb-Lese-Speichern | ||
[2000/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.08.2001 [2001/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/35] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [1994/01] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Meyer, Heinrich, Dipl.-Ing. (FH) Gutshofstrasse 42 D-8500 Nürnberg 50 / DE | [1994/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93109630.9 | 16.06.1993 | [1994/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924221406 | 30.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4221406 | [1994/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0576917 | Datum: | 05.01.1994 | Sprache: | DE | [1994/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0576917 | Datum: | 22.05.1996 | [1996/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0576917 | Datum: | 30.08.2000 | Sprache: | DE | [2000/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.1996 | Klassifikation | IPC: | G06F11/10 | [1994/01] | CPC: |
G06F11/1004 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1994/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Datensicherung bei Schreib-Lese-Speichern | [2000/09] | Englisch: | Method to maintain data integrity in write-read memories | [1994/01] | Französisch: | Procédé de maintien de l'intégrité des données dans les mémoires écriture/lecture | [1994/01] |
Frühere [1994/01] | Verfahren zur Datensicherung bei Schrieb-Lese-Speichern | Prüfungsverfahren | 20.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/33] | 17.10.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.02.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.02.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.04.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4433388 (OOSTERBAAN DUWAYNE D [US]) [A] 1,2 * abstract *; | [X]US4947396 (SHIN KIMITOSHI [JP], et al) [X] 1 * abstract *; | [PA]US5127014 (RAYNHAM MICHAEL [US]) [PA] 1,2* abstract *; | [E]US5263030 (ROTKER PAUL S [US], et al) [E] 1 * abstract * |