EP0582128 - Steuerung oder Regelung für die Einstellung und/oder den Ablauf von Programmen, insbesondere Waschprogrammen bei Waschmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.04.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.04.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.05.1995 [1995/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BSG-Schalttechnik GmbH & Co. KG Meisterstrasse 19 D-72336 Balingen / DE | [1994/06] | Erfinder | 01 /
Izard, Ramon Valls AV. J.M. Marcet, nr. 1 E-08193 Bellaterra, Barcelona / ES | 02 /
Piazuelo, Carlos Valenti Crta. Barcelona, nr. 34 Bajos Corbera de Llobregat, Barcelona / ES | [1994/06] | Vertreter | Otte, Peter Otte & Jakelski Patentanwälte, Mollenbachstrasse 37 71229 Leonberg / DE | [N/P] |
Frühere [1994/06] | Otte, Peter, Dipl.-Ing. Mollenbachstrasse 37 D-71229 Leonberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93111643.8 | 21.07.1993 | [1994/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924225846 | 05.08.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4225846 | [1994/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0582128 | Datum: | 09.02.1994 | Sprache: | DE | [1994/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.1993 | Klassifikation | IPC: | D06F39/00, G05B19/04, G05B19/10 | [1994/06] | CPC: |
G05B19/0426 (EP,US);
D06F34/28 (EP,US);
D06F2105/58 (EP,US);
G05B2219/21004 (EP);
G05B2219/2633 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuerung oder Regelung für die Einstellung und/oder den Ablauf von Programmen, insbesondere Waschprogrammen bei Waschmaschinen | [1994/06] | Englisch: | Controlling or adjusting the selection and/or the progress of programmes, in particular of washing machine programmes | [1994/06] | Französisch: | Commande ou réglage de la sélection et/ou du déroulement de programmes, en particulier de programmes de lavage dans les machines à laver | [1994/06] | Akte vernichtet: | 06.09.2001 | Prüfungsverfahren | 10.08.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/22] | 02.01.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1995/22] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4449384 (JONES WILLIAM H [US]) [A] 1,3,5,7 * column A; figures 1,2 *; | [A]FR2598443 (CANDY ELETTRODOMESTICI [IT]) [A] 1,3-5 * abstract *; | [A]DE3705010 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [A] 1,3,5 * figure -; claim - *; | [A]DE9106601U (BSH-SCHALTTECHNIK GMBH & CO KG) [A] 1-4,8-10 * the whole document *; | [E]EP0565926 (WHIRLPOOL EUROP [NL]) [E] 1,3-5,10* figure -; claim - * |