EP0582873 - Duschabtrennung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.08.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.08.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.10.1996 [1996/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STIEMERT DUSCHGLAS KG Hakenbrinkweg 7 D-59846 Sundern/Sauerland / DE | [1994/07] | Erfinder | 01 /
Stiemert, Franz Ingenieur Hakenbrinkweg 7 D-59846 Sundern / DE | [1994/07] | Vertreter | von Rohr, Hans Wilhelm Gesthuysen, von Rohr & Eggert Postfach 10 13 54 45013 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [1994/07] | von Rohr, Hans Wilhelm, Dipl.-Phys. Patentanwälte Gesthuysen, von Rohr & Weidener, Postfach 10 13 54 D-45013 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93111794.9 | 23.07.1993 | [1994/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924226305 | 08.08.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4226305 | DE19924236376 | 28.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4236376 | [1994/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0582873 | Datum: | 16.02.1994 | Sprache: | DE | [1994/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.1993 | Klassifikation | IPC: | E06B3/88 | [1994/07] | CPC: |
E06B7/362 (EP);
E06B2007/365 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1994/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Duschabtrennung | [1994/07] | Englisch: | Shower enclosure | [1994/07] | Französisch: | Paroi de douche | [1994/07] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 28.02.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/17] | 04.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 22.11.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 11.12.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/40] | 26.04.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1996/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.07.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3705800 (HÜPPE GMBH) [A] 1,8,9 * figure 2 *; | [A]US4953261 (LYONS) [A] 1,19,20,22-24,27,30,32 * figure 6 * |