EP0592817 - Gasturbogruppe mit einer Druckwellenmaschine als Brennkammer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.12.1997 [1997/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASEA BROWN BOVERI AG Haselstrasse 16 5400 Baden / CH | [N/P] |
Frühere [1994/32] | Für alle benannten Staaten ASEA BROWN BOVERI AG Haselstrasse 16 CH-5401 Baden / CH | ||
Frühere [1994/16] | Für alle benannten Staaten ASEA BROWN BOVERI AG Haselstrasse CH-5401 Baden / CH | Erfinder | 01 /
Althaus, Rolf, Dr. Kerbelring 24 CH-9230 Flawil / CH | 02 /
Wettstein, Hans, Dr. Klarastrasse 12 CH-5442 Fislisbach / CH | 03 /
Frutschi, Hans Ulrich Bruggerstrasse 9 CH-5223 Riniken / CH | [1994/16] | Vertreter | Klein, Ernest, et al Asea Brown Boveri AG Immaterialgüterrecht(TEI) Haselstrasse 16/699 I 5401 Baden / CH | [N/P] |
Frühere [1994/16] | Klein, Ernest, et al ABB Management AG TEI-Immaterialgüterrecht Postfach Wiesenstrasse 26/28 CH-5401 Baden / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93114657.5 | 13.09.1993 | [1994/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924234248 | 10.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4234248 | [1994/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0592817 | Datum: | 20.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0592817 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.1994 | Klassifikation | IPC: | F02C3/02 | [1994/16] | CPC: |
F02C3/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, LI [1994/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gasturbogruppe mit einer Druckwellenmaschine als Brennkammer | [1994/16] | Englisch: | Gas turbine plant with a pressure wave machine | [1994/16] | Französisch: | Installation de turbine à gaz avec machine à ondes de pression | [1994/16] | Prüfungsverfahren | 07.09.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/44] | 06.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB1110302 (ROLLS ROYCE) [X] 4 * page 1, line 52 - line 65; figure 1 *; | [A]EP0503277 (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [A] 1,3 * abstract * * column 4, line 4 - column 6, line 22 *; | [A]EP0212181 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]) [A] 1,2 * abstract *; | [A]US4111598 (KASUYA TAMOTSU) [A] 1 * abstract *; | [A]GB2189844 (ROLLS ROYCE) [A] 4 * abstract *; | [A]US2705867 (LEWIS ROBERT B) |