EP0590446 - Benzimidazole und ihre Anwendung als Ladungsstabilisatoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.05.1998 [1998/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1994/14] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Schroeder, Gunter-Rudolf, Dr. Turnerstrasse 22 D-6900 Heidelberg / DE | 02 /
Mayer, Udo, Dr. Max-Slevogt-Strasse 27 D-6710 Frankenthal / DE | [1994/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93115037.9 | 18.09.1993 | [1994/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924232524 | 29.09.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4232524 | [1994/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0590446 | Datum: | 06.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0590446 | Datum: | 08.03.1995 | Sprache: | DE | [1995/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0590446 | Datum: | 21.05.1997 | Sprache: | DE | [1997/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.01.1995 | Klassifikation | IPC: | C07D487/04, G03G9/08 | [1994/14] | CPC: |
C07D487/04 (EP,US);
C07D235/20 (KR);
G03G9/09758 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Benzimidazole und ihre Anwendung als Ladungsstabilisatoren | [1994/14] | Englisch: | Benzimidazoles and their use as charge stabilizers | [1994/14] | Französisch: | Benzimidazoles et leur utilisation comme stabilisateurs de la charge | [1994/14] | Prüfungsverfahren | 10.03.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/19] | 02.01.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.11.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0347695 (BASF AG [DE]) [A] 1,3 * the whole document *; | [D]US4912006 (BREITSCHAFT WALTER [DE], et al); | [AD]DE2733468 (BASF AG) [AD] 1,3 * the whole document *; | [A]JPH04149180 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920909), vol. 16, no. 431, Database accession no. (C - 983)<5474>, & JP04149180 A 19920522 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) [A] 1,3 * abstract * |