EP0596234 - Autohimmel für die Dachinnenverkleidung eines Personenkraftwagens oder Kleinbusses [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BENEFORM GmbH Lehmkuhlenweg 68 a D-31224 Peine / DE | [1994/19] | Erfinder | 01 /
Müser, Hermann, Dr. Kalkstrasse 10 D-40885 Ratingen / DE | 02 /
Kiesel, Gerd H., Dr. Ing. Neisser Strasse 18 D-30827 Garbsen / DE | 03 /
Blume, Wilfried Alt-Vinnhorst 109 D-30419 Hannover / DE | 04 /
Meyer, Dieter Rehflucht 25 D-30900 Wedemark / DE | [1994/19] | Vertreter | Patentanwälte Thömen & Körner Zeppelinstraße 5 30175 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [1994/19] | Patentanwälte Thömen & Körner Zeppelinstrasse 5 D-30175 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93115309.2 | 23.09.1993 | [1994/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924237344 | 05.11.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4237344 | [1994/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0596234 | Datum: | 11.05.1994 | Sprache: | DE | [1994/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0596234 | Datum: | 20.12.1995 | Sprache: | DE | [1995/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.1994 | Klassifikation | IPC: | B60R13/02 | [1994/19] | CPC: |
B60R13/0225 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IE, IT, PT, SE [1994/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Autohimmel für die Dachinnenverkleidung eines Personenkraftwagens oder Kleinbusses | [1994/19] | Englisch: | Headliner for the inner side roof lining of a passenger vehicle or a small bus | [1994/19] | Französisch: | Panneau pour la garniture intérieure de pavillon d'une voiture ou d'un petit bus | [1994/19] | Prüfungsverfahren | 11.05.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/28] | 06.06.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.06.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.07.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [1999/16] | IE | 20.12.1995 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1933971U (HAPPICH GMBH GEBR [DE]) [A] 1 * figures 1-10 * * page 1, line 1 - page 9, line 12 *; | [A]EP0057886 (FIAT AUTO SPA [IT]) [A] 1 * figures 1-5 * * claims 1-8 * * page 6, line 25 - page 7, line 15 *; | [A]EP0248199 (BENECKE GMBH J [DE]) [A] 1 * figures 1,2 * * abstract ** page 7, line 14 - page 9, line 23 *; | [A]US4950534 (HUANG SAN Y [TW]) [A] 1 * figures 1-3 * * column 1, line 1 - column 2, line 51 * |