EP0591781 - Substituierte Carbamoylpyrazoline, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.01.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.01.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.03.1999 [1999/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Frühere [1994/15] | Für alle benannten Staaten BAYER AG D-51368 Leverkusen / DE | Erfinder | 01 /
Fuchs, Rainer, Dr. Am Rohm 107 D-42113 Wuppertal / DE | 02 /
Kanellakopulos, Johannes, Dr. Mozartstrasse 94c D-40724 Hilden / DE | 03 /
Erdelen, Christoph, Dr. Unterbüscherhof 22 D-42799 Leichlingen / DE | 04 /
Stendel, Wilhelm, Dr. In den Birken 56 D-42113 Wuppertal / DE | [1994/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93115420.7 | 24.09.1993 | [1994/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924233715 | 07.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4233715 | [1994/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0591781 | Datum: | 13.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.02.1994 | Klassifikation | IPC: | C07D403/04, C07D417/04, C07D413/04, C07D231/22, A01N47/38 | [1994/15] | CPC: |
C07D403/04 (EP,KR,US);
C07D231/06 (KR);
A01N43/56 (KR);
A01N47/38 (EP,US);
A61P33/00 (EP);
C07D413/04 (KR);
C07D417/04 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1994/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Substituierte Carbamoylpyrazoline, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel | [1994/15] | Englisch: | Substituted carbamoylpyrazolines, process for their preparation and their use as pesticides | [1994/15] | Französisch: | Carbomoylpyrazolines substitués, procédé pour leur préparation et leur utilisation comme pesticides | [1994/15] | Prüfungsverfahren | 14.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/32] | 19.03.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.09.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/09] | 30.09.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1999/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.08.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.1998 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DX]EP0466408 (ROHM & HAAS [US]) [DX] 1,3 * claims 1,22 *; | [PA]EP0529451 (BAYER AG [DE]) [PA] 1,3 * claim 3 * |