EP0596506 - Antiblockierarbeitszyklus-Steuerungsgerät für Druckventile, wobei der Unterschied zwischen Rad und Zielgeschwindigkeit benutzt wird und/oder die Zeitableitung davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.12.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.01.1998 [1998/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1994/19] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken / JP | Erfinder | 01 /
Aizawa, Hideyuki, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Nakamura, Akira, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 03 /
Monzaki, Shiro, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | 04 /
Yoneyama, Masatoshi, c/o TOYOTA JIDOSHA K.K. 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken / JP | [1994/19] | Vertreter | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/19] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93117926.1 | 04.11.1993 | [1994/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920321288 | 05.11.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 32128892 | [1994/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0596506 | Datum: | 11.05.1994 | Sprache: | EN | [1994/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0596506 | Datum: | 29.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.02.1994 | Klassifikation | IPC: | B60T8/32 | [1994/19] | CPC: |
B60T8/172 (EP,US);
B60T8/17616 (EP,US);
B60T8/4275 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1994/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antiblockierarbeitszyklus-Steuerungsgerät für Druckventile, wobei der Unterschied zwischen Rad und Zielgeschwindigkeit benutzt wird und/oder die Zeitableitung davon | [1994/19] | Englisch: | Duty cycle controller for anti-lock braking-pressure regulating valve, using wheel speed deviation from target value and/or time derivative thereof | [1994/19] | Französisch: | Régulateur du cycle de travail d'une valve de régulation de pression d'un anti-blocage, utilisant la déviation de la vitesse de roue par rapport à une valeur de référence et/ou une dérivée par rapport au temps de celle-ci | [1994/19] | Prüfungsverfahren | 04.11.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/19] | 01.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.09.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4030593 (AISIN SEIKI [JP]) [A] 1,8,11 * abstract * * column 2, line 6 - column 3, line 56 * * column 7, line 5 - column 9, line 26 * * column 11, line 64 - column 16, line 62 *; | [A]DE4021993 (NIPPON DENSO CO [JP]) [A] 1,11 * the whole document *; | [A]DE3729963 (NISSAN MOTOR [JP]) [A] 1,8,11,13 * the whole document *; | [A]DE3825639 (SEPP GUNTHER [DE]) [A] 1 * abstract * * column 2, line 36 - column 3, line 22 *; | [APD]EP0534418 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [APD] 1,8 * abstract * * page 2, line 52 - page 4, line 11 * * page 5, line 43 - page 7, line 53 * * page 12, line 46 - page 13, line 8 * |