EP0601495 - Harzzusammensetzung für extrudierte Formen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.02.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.04.2003 [2003/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 1000, Kamoshida Oaba Yokohama 227 / JP | [N/P] |
Frühere [1995/38] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo / JP | ||
Frühere [1994/24] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Koji, c/o Mitsubishi Petro.Co., Ltd. Yokkaichi Research Center, 1, Toho-cho Yokkaichi, Mie / JP | 02 /
Ikeno, Hajime, c/o Mitsubishi Petro.Co., Ltd. Yokkaichi Research Center, 1, Toho-cho Yokkaichi, Mie / JP | 03 /
Shichijo, Keiko, c/o Mitsubishi Petro.Co., Ltd. Yokkaichi Research Center, 1, Toho-cho Yokkaichi, Mie / JP | [1994/24] | Vertreter | Hansen, Bernd, et al Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/24] | Hansen, Bernd, Dr. Dipl.-Chem., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 D-81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93119535.8 | 03.12.1993 | [1994/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920327015 | 07.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 32701592 | JP19930027892 | 17.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2789293 | [1994/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0601495 | Datum: | 15.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0601495 | Datum: | 14.09.1994 | Sprache: | EN | [1994/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0601495 | Datum: | 24.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.1994 | Klassifikation | IPC: | C08L23/04, C08L23/16 | [1994/36] | CPC: |
C08L23/0815 (EP,US);
C08L2205/02 (EP,US);
C08L23/06 (EP,US);
C08L2310/00 (EP,US);
C08L2314/02 (EP,US)
| C-Set: |
C08L23/0815, C08L2666/02 (US,EP);
C08L23/0815, C08L2666/06 (EP,US) |
Frühere IPC [1994/24] | C08L23/04 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1994/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Harzzusammensetzung für extrudierte Formen | [1994/24] | Englisch: | Resin composition for extruded forms | [1994/24] | Französisch: | Composition à base de résine pour formes extrudées | [1994/24] | Prüfungsverfahren | 04.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/10] | 07.05.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.09.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.06.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.05.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.11.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.05.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.03.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 25.09.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0359440 (MITSUI PETROCHEMICAL IND [JP]) [A] 1-22 * page 2, line 43 - page 3, line 8; claim - * |