EP0566197 - Verfahren zur Herstellung von primären Aminen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1993/42] | Prozess zur Herstellung von primären Aminen sowie ein für diese Reaktion geeignetes Katalysatorsystem | ||
[1998/44] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 23.07.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Engelhard De Meern B.V. Strijkviertel 67 3454 PK De Meern / NL | [1998/44] |
Frühere [1993/42] | Für alle benannten Staaten Engelhard De Meern B.V. Strijkviertel 67 NL-3454 PK De Meern / NL | Erfinder | 01 /
Borninkhof, Frederik Muntplein 51 NL-3437 AS Nieuwegein / NL | 02 /
Geus, John Wilhelm Gezichtslaan 100 NL-3723 GJ Bilthoven / NL | 03 /
Verhaak, Michael Johannes Franciscus Maria Breedstraat 1 NL-1811 HE Alkmaar / NL | [1993/42] | Vertreter | Smulders, Theodorus A.H.J., et al Vereenigde Postbus 87930 2508 DH Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [1993/42] | Smulders, Theodorus A.H.J., Ir., et al Vereenigde Octrooibureaux Nieuwe Parklaan 97 NL-2587 BN 's-Gravenhage / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93201050.7 | 08.04.1993 | [1993/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19920000685 | 13.04.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 9200685 | NL19920001291 | 17.07.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 9201291 | [1993/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0566197 | Datum: | 20.10.1993 | Sprache: | EN | [1993/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0566197 | Datum: | 28.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.1993 | Klassifikation | IPC: | C07C209/48 | [1993/42] | CPC: |
C07C209/48 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, NL, SE [1993/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von primären Aminen | [1998/44] | Englisch: | Process for preparing primary amines | [1998/44] | Französisch: | Procédé de préparation d'amines primaires | [1998/44] |
Frühere [1993/42] | Prozess zur Herstellung von primären Aminen sowie ein für diese Reaktion geeignetes Katalysatorsystem | ||
Frühere [1993/42] | Process for preparing primary amines and catalyst system suitable therefor | ||
Frühere [1993/42] | Procédé de préparation d'amines primaires et système catalytique apte à ce procédé | Prüfungsverfahren | 27.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/51] | 16.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 30.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.04.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
24.01.2001
ADMISSIBLE Johnson Matthey PLC 2-4 Cockspur Street Trafalgar Square London SW1Y 5BQ / GB Vertreter des Einsprechenden Gibson, Sara Hillary Margaret Synetix Intellectual Property Dept., Building N, Room N101, Chilton Site, P.O. Box 1, Belasis Avenue Billingham, Cleveland TS23 1LB / GB | 02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2008/31] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
24.01.2001
ADMISSIBLE Johnson Matthey PLC 2-4 Cockspur Street Trafalgar Square London SW1Y 5BQ / GB Vertreter des Einsprechenden Gibson, Sara Hillary Margaret Synetix Intellectual Property Dept., Building N, Room N101, Chilton Site, P.O. Box 1, Belasis Avenue Billingham, Cleveland TS23 1LB / GB | ||
02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter Isenbruck, Bösl, Hörschler, Wichmann, Huhn Patentanwälte Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | |||
Frühere [2003/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
24.01.2001
ADMISSIBLE Johnson Matthey PLC 2-4 Cockspur Street Trafalgar Square London SW1Y 5BQ / GB Vertreter des Einsprechenden Gibson, Sara Hillary Margaret Synetix Intellectual Property Dept., Building N, Room N101, Chilton Site, P.O. Box 1, Belasis Avenue Billingham, Cleveland TS23 1LB / GB | ||
02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter, Dr. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Geissler-Isenbruck Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | |||
Frühere [2001/14] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
24.01.2001
ADMISSIBLE Imperial Chemical Industries PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB Vertreter des Einsprechenden Gibson, Sara Hillary Margaret Synetix Intellectual Property Dept., Building N, Room N101, Chilton Site, P.O. Box 1, Belasis Avenue Billingham, Cleveland TS23 1LB / GB | ||
02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter, Dr. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Geissler-Isenbruck Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | |||
Frühere [2001/13] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
24.01.2001
ADMISSIBLE Imperial Chemical Industries PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB Vertreter des Einsprechenden Gibson, Sara Hillary Margaret, et al, et al Imperial Chemical Industries plc, ICI Group Intellectual Property, P.O. Box 90, Wilton Middlesbrough, Cleveland TS90 8JE / GB | ||
02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter, Dr. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Geissler-Isenbruck Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | |||
Frühere [1999/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
03.08.1999
ADMISSIBLE Celanese Chemicals Europe GmbH Werk Ruhrchemie Patentreferat Postfach 13 01 60 46128 Oberhausen / DE | ||
02
28.07.1999
09.08.1999
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen / DE Vertreter des Einsprechenden Isenbruck, Günter, Dr. Patent- und Rechtsanwälte Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Geissler-Isenbruck Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | |||
Frühere [1999/37] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.07.1999
03.08.1999
ADMISSIBLE Celanese Chemicals Europe GmbH Werk Ruhrchemie Patentreferat Postfach 13 01 60 46128 Oberhausen / DE | 02.09.1999 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 03.05.2000 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 03.04.2001 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.09.2001 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 20.09.2001 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 30.06.2004 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2004/37] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 27.11.2001 | Beschwerde eingegangen No. T1253/01 | 30.01.2002 | Begründung eingereicht | 30.06.2004 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]EP0340848 (UNILEVER NV [NL], et al); | [X]US3987099 (HOCKELE GUNTER, et al); | [X]DE1518118 ; | [X]EP0424738 (BASF AG [DE]); | [A]FR2194685 (DAVY ASHMORE AG [DE]); | [A]DE1193671 (UNION CARBIDE CORP); | [A]EP0322760 (HOECHST AG [DE]); | [AD]EP0316761 (BAYER AG [DE]); | [A]DE902616 (BAYER AG) |