EP0602726 - Steckverbinderaufbau [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Tour Fiat, 1 Place de la Coupole, Cédex 16 92084 Paris La Défense / FR | [1998/11] |
Frühere [1994/25] | Für alle benannten Staaten FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Tour Fiat, 1 Place de la Coupole, Cédex 16 F-92084 Paris La Défense / FR | Erfinder | 01 /
Jonckheere, Luc Kattebroekstraat 215 B-1700 Dilbeek / BE | 02 /
Morlion, Danny Kriekerijstraat 30 B-9040 St. Amandsberg (Ghent) / BE | [1994/25] | Vertreter | de Vries, Johannes Hendrik Fokke, et al De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | [2009/40] |
Frühere [1998/11] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke, et al De Vries & Metman, Overschiestraat 184 N 1062 XK Amsterdam / NL | ||
Frühere [1994/25] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke, et al Octrooibureau Los en Stigter B.V. P.O. Box 20052 NL-1000 HB Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93203458.0 | 09.12.1993 | [1994/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19920002173 | 16.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 9202173 | [1994/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0602726 | Datum: | 22.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0602726 | Datum: | 11.03.1998 | Sprache: | EN | [1998/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.1994 | Klassifikation | IPC: | G02B6/38, H01R23/66, H01R23/68 | [1994/25] | CPC: |
H01R12/71 (EP,US);
G02B6/3817 (EP,US);
G02B6/3869 (EP,US);
G02B6/3873 (EP,US);
G02B6/3885 (EP,US);
G02B6/3888 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steckverbinderaufbau | [1994/25] | Englisch: | Connector assembly | [1994/25] | Französisch: | Assemblage de connecteur | [1994/25] | Prüfungsverfahren | 01.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/31] | 26.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.07.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.06.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.12.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 11.03.1998 | ES | 11.03.1998 | IT | 11.03.1998 | LI | 11.03.1998 | [2008/05] |
Frühere [2002/26] | CH | 11.03.1998 | |
ES | 11.03.1998 | ||
IT | 11.03.1998 | ||
LI | 11.03.1998 | ||
Frühere [1999/42] | CH | 11.03.1998 | |
IT | 11.03.1998 | ||
LI | 11.03.1998 | ||
Frühere [1998/50] | CH | 11.03.1998 | |
LI | 11.03.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4116532 (HUBBARD WILLIAM MARSHALL, et al); | [A]GB2039074 (PLESSEY CO LTD); | [A]US5091988 (DEGANI YINON [US], et al); | [A]US5159654 (SALTER JAMES R [US]) | Prüfung | EP0571037 |