EP0601670 - Geflochtener Graphit-Folieverbund und Verfahren zUr Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.04.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.12.2000 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 31.01.2001 [2001/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Crosier, Robert Anthony 17221 Belle Isle Drive Huntersville North Carolina 28078 / US | [N/P] |
Frühere [1994/24] | Für alle benannten Staaten Crosier, Robert Anthony 17221 Belle Isle Drive Huntersville, North Carolina 28078 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1994/24] | Vertreter | Boelsma, Gerben Harm Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Frühere [1994/24] | Boelsma, Gerben Harm, Ir. van Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 NL-2280 GE Rijswijk / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93203465.5 | 09.12.1993 | [1994/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920987640 | 09.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 987640 | [1994/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0601670 | Datum: | 15.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0601670 | Datum: | 19.06.1996 | Sprache: | EN | [1996/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.1994 | Klassifikation | IPC: | C04B35/52, B32B18/00, F16J15/20 | [1996/25] | CPC: |
B32B18/00 (EP);
B29C63/065 (EP);
C04B35/536 (EP);
C04B35/80 (EP);
F16J15/20 (EP);
F16J15/22 (EP);
|
Frühere IPC [1994/24] | C04B35/54, B32B18/00, F16J15/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geflochtener Graphit-Folieverbund und Verfahren zUr Verwendung | [1994/24] | Englisch: | Braided graphite-foil composite and method of application | [1994/24] | Französisch: | Composite graphite-feuille et procédé d'utilisation | [1994/24] | Prüfungsverfahren | 16.11.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/03] | 21.09.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.12.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.03.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.06.1996 | CH | 19.06.1996 | DK | 19.06.1996 | GR | 19.06.1996 | LI | 19.06.1996 | PT | 19.09.1996 | SE | 19.09.1996 | IE | 09.12.1996 | LU | 31.12.1996 | [2001/05] |
Frühere [2000/05] | AT | 19.06.1996 | |
CH | 19.06.1996 | ||
DK | 19.06.1996 | ||
GR | 19.06.1996 | ||
LI | 19.06.1996 | ||
PT | 19.09.1996 | ||
SE | 19.09.1996 | ||
LU | 31.12.1996 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 19.06.1996 | |
CH | 19.06.1996 | ||
DK | 19.06.1996 | ||
LI | 19.06.1996 | ||
PT | 19.09.1996 | ||
SE | 19.09.1996 | ||
Frühere [1997/28] | AT | 19.06.1996 | |
CH | 19.06.1996 | ||
LI | 19.06.1996 | ||
PT | 19.09.1996 | ||
SE | 19.09.1996 | ||
Frühere [1997/22] | AT | 19.06.1996 | |
PT | 19.09.1996 | ||
SE | 19.09.1996 | ||
Frühere [1997/17] | AT | 19.06.1996 | |
SE | 19.09.1996 | ||
Frühere [1997/03] | AT | 19.06.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3404061 (SHANE JAMES H, et al) [A] 1,7-12 * column 1, line 58 - column 5, line 40; figures 2,8,10,15; claims 1,10 * * column 10, line 34 - column 17, line 9 *; | [A]FR2054807 (GORE & ASS, et al) [A] 1-5,7* page 2, line 5 - page 7, line 24; figures 4-7; examples 1,3; claims 1,5,7-10 *; | [DA]EP0340303 (NIPPON PILLAR PACKING [JP]) [DA] 1,7,8,10 * page 2, paragraph 2 - page 5, paragraph 1; figures 9,10; claims 1-3,7-21,31-35 * * page 11, paragraph 2 - page 12, paragraph 1 * |