EP0571165 - Binden von gelochten Bögen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten James Burn International Limited Douglas Road Esher Surrey KT10 8BD / GB | [N/P] |
Frühere [1993/47] | Für alle benannten Staaten James Burn International Limited Douglas Road Esher Surrey KT10 8BD / GB | Erfinder | 01 /
Bagrosky, Frank 136 Mount Zion Road Marlboro, New York 12542 / US | [1993/47] | Vertreter | Findlay, Alice Rosemary, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1993/47] | Findlay, Alice Rosemary, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London WC2R 0AE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93303804.4 | 17.05.1993 | [1993/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19920010553 | 18.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9210553 | [1993/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0571165 | Datum: | 24.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0571165 | Datum: | 27.12.1996 | Sprache: | EN | [1996/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.1993 | Klassifikation | IPC: | B42B5/10 | [1993/47] | CPC: |
B42B5/103 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, DK, ES, FR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1996/28] |
Frühere [1993/47] | AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Binden von gelochten Bögen | [1993/47] | Englisch: | Improvements in and relating to binding perforated sheets | [1993/47] | Französisch: | Reliure de feuilles perforées | [1993/47] | Prüfungsverfahren | 13.05.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/30] | 07.09.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.04.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.05.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.12.1996 | CH | 27.12.1996 | DK | 27.12.1996 | ES | 27.12.1996 | IT | 27.12.1996 | LI | 27.12.1996 | NL | 27.12.1996 | PT | 27.03.1997 | SE | 27.03.1997 | IE | 17.05.1997 | [2008/05] |
Frühere [2003/08] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
ES | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
NL | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
ES | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Frühere [2001/01] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
IE | 17.05.1997 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
IT | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
DK | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Frühere [1998/11] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
SE | 27.03.1997 | ||
Frühere [1998/04] | AT | 27.12.1996 | |
CH | 27.12.1996 | ||
LI | 27.12.1996 | ||
PT | 27.03.1997 | ||
Frühere [1997/50] | AT | 27.12.1996 | |
PT | 27.03.1997 | ||
Frühere [1997/42] | AT | 27.12.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3903506 (SICKINGER CO [US]) |