Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
04.01.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 19.02.2003 [2003/08] |
20.02.1998 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 08.04.1998 [1998/15] |
08.08.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 24.09.1997 [1997/39] |
08.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.09.1997 [1997/39] |
16.08.1996 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 02.10.1996 [1996/40] |
16.07.1996 | Jahresgebühr | |
05.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | |
10.01.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | |
04.01.1996 | Ankündigung der Erteilung | |
23.06.1995 | Erster Prüfungsbericht | |
20.07.1994 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 07.09.1994 [1994/36] |
03.12.1993 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 19.01.1994 [1994/03] |