EP0582390 - Phasenregelkreis mit zwei Betriebsorten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.03.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FORD MOTOR COMPANY County of Wayne Dearborn, MI 48126 / US | [1994/06] | Erfinder | 01 /
Kuo, Yao Hsien 13 St. Andrews Place Brentwood, Essex CM15 8HH / GB | [1994/06] | Vertreter | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Frühere [1994/06] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93305442.1 | 12.07.1993 | [1994/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920924808 | 04.08.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 924808 | [1994/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0582390 | Datum: | 09.02.1994 | Sprache: | EN | [1994/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0582390 | Datum: | 01.05.1996 | Sprache: | EN | [1996/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.11.1993 | Klassifikation | IPC: | H03L7/107, H03L7/18 | [1994/06] | CPC: |
H03L7/0893 (EP,US);
H03L7/1075 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1994/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Phasenregelkreis mit zwei Betriebsorten | [1994/06] | Englisch: | Dual mode phase-locked loop | [1994/06] | Französisch: | Boucle à verrouillage de phase à double mode de fonctionnement | [1994/06] | Prüfungsverfahren | 05.07.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/35] | 18.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.10.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3719896 (HOLISTEIN C, et al); | [A]US4280104 (RZESZEWSKI THEODORE S); | [Y]US4745372 (MIWA MAKOTO [JP]); | [A]EP0371790 (MOTOROLA INC [US]) |