EP0603996 - Taktsteuerungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.12.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.12.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.02.2001 [2001/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211 / JP | [N/P] |
Frühere [1994/26] | Für alle benannten Staaten FUJITSU LIMITED 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211 / JP | Erfinder | 01 /
Komatsuda, Hiroshi, c/o Fujitsu Limited 1015, Kamikodanaka, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa, 211 / JP | [1994/26] | Vertreter | Stebbing, Timothy Charles, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Frühere [1994/26] | Stebbing, Timothy Charles, et al Haseltine Lake & Co. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93307162.3 | 10.09.1993 | [1994/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920356926 | 23.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 35692692 | [1994/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0603996 | Datum: | 29.06.1994 | Sprache: | EN | [1994/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0603996 | Datum: | 28.01.1998 | [1998/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.1997 | Klassifikation | IPC: | G06F1/06, G06F1/04 | [1998/05] | CPC: |
G06F1/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [1994/26] | G06F1/06 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1994/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Taktsteuerungsvorrichtung | [1994/26] | Englisch: | Clock control apparatus | [1994/26] | Französisch: | Dispositif de commande d'horloge | [1994/26] | Prüfungsverfahren | 16.07.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/38] | 10.04.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.08.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/06] | 14.09.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2001/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2000 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4835728 (SI STEPHEN S C [US], et al) [X] 1-17 * column 5, line 1 - column 6, line 33 * * column 7, line 33 - column 8, line 12; figures 5-7 *; | [A]US4763297 (UHLENHOFF ARNOLD [DE]) [A] 1-17 * column 2, line 37 - line 63 *; | [A]US4849702 (WEST BURNELL G [US], et al) [A] 1-17 * column 2, line 47 - line 63 *; | [A]GB2187005 (CIRRUS DESIGNS LIMITED) [A] 1-17 * page 1, line 22 - line 30 * * page 1, line 61 - page 2, line 9 * * page 2, line 32 - line 43 * |