Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2809977B | Globale Akte | 15.10.1998 | B2 | JPH06201891 | 22.07.1994 | A | Prioritätsnummer | Datum | US96318792 | 19.10.1992 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0594384 | Globale Akte | 27.04.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US96318792 | 19.10.1992 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5268939 | 07.12.1993 | A | Prioritätsnummer | Datum | US96318792 | 19.10.1992 |