EP0552140 - Antriebsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.08.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.10.1996 [1996/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 8020 Graz / AT | [N/P] |
Frühere [1993/29] | Für alle benannten Staaten AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 A-8020 Graz / AT | Erfinder | 01 /
Kriegler, Wolfgang, Dipl.-Ing. Kollnitzer-Weg 17 A-9470 St. Paul i.Lavanttal / AT | 02 /
Rasser, Michael, Dipl.-Ing. Popelkaring 94 A-8045 Graz / AT | 03 /
Reisinger, Erwin, Dipl.-Ing. Dr. Pestalozzistrasse 3 A-8010 Graz / AT | [1993/29] | Vertreter | Krause, Walter, et al Dipl.-Ing. Dr. Walter Krause, Dipl.-Ing. Peter Kliment, Singerstrasse 8, Postfach 200 1014 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1993/29] | Krause, Walter, Dr. Dipl.-Ing., et al Dipl.-Ing. Dr. Walter Krause, Dipl.-Ing. Peter Kliment, Singerstrasse 8, Postfach 200 A-1014 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93890003.2 | 11.01.1993 | [1993/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19920000061 | 16.01.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 6192 | [1993/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0552140 | Datum: | 21.07.1993 | Sprache: | DE | [1993/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0552140 | Datum: | 25.10.1995 | Sprache: | DE | [1995/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.05.1993 | Klassifikation | IPC: | B60K6/04 | [1993/29] | CPC: |
B60W20/00 (EP,US);
B60K6/12 (EP,US);
B60K6/365 (EP,US);
B60K6/387 (EP,US);
B60K6/445 (EP,US);
B60W10/02 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/08 (EP,US);
B60W10/26 (EP,US);
F16H2037/088 (EP,US);
F16H2200/2005 (EP,US);
F16H3/54 (EP,US);
F16H3/727 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US);
Y10S903/91 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, SE [1993/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antriebsvorrichtung | [1993/29] | Englisch: | Drive device | [1993/29] | Französisch: | Dispositif d'entraînement | [1993/29] | Prüfungsverfahren | 16.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/33] | 16.06.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 25.04.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.07.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE2353724 (HELLING JUERGEN PROF DR ING); | [AD]WO8200270 (VOITH GETRIEBE KG [DE], et al) |