EP0606830 - Verfahren zum Herstellen einer Prepregplatte aus faserverstärktem Kunststoff [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.12.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.01.1997 [1997/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GFM Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau Aktiengesellschaft Ennserstrasse 14 4403 Steyr / AT | [N/P] |
Frühere [1994/29] | Für alle benannten Staaten GFM Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau Aktiengesellschaft Ennserstrasse 14 A-4403 Steyr / AT | Erfinder | 01 /
Blaimschein, Gottfried, Dipl.-Ing. Arnhalmw. 33 A-4403 Steyr / AT | [1994/29] | Vertreter | Hübscher, Gerhard, et al Patentanwälte Hübscher & Hübscher Postfach 380 Spittelwiese 7 4021 Linz / AT | [N/P] |
Frühere [1994/29] | Hübscher, Gerhard, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Gerhard Hübscher Dipl.-Ing. Helmut Hübscher Dipl.-Ing. Heiner Hübscher Spittelwiese 7 A-4020 Linz / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93890005.7 | 15.01.1993 | [1994/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0606830 | Datum: | 20.07.1994 | Sprache: | DE | [1994/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.06.1993 | Klassifikation | IPC: | B29C67/14 | [1994/29] | CPC: |
B26D7/2628 (EP,US);
B26D11/00 (EP);
B29C70/202 (EP);
B29C70/30 (EP,US);
B29C2793/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1994/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Herstellen einer Prepregplatte aus faserverstärktem Kunststoff | [1994/29] | Englisch: | Process for the manufacture of a fibre-reinforced resin preimpregnated sheet | [1994/29] | Französisch: | Procédé de fabrication d'une plaque préimprégnée plastique renforcée de fibres | [1994/29] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 30.11.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/04] | 01.08.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/04] | 28.08.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1997/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1996 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1364076 (BRITISH AIRCRAFT CORP LTD); | [A]EP0361796 (TECH TEXTILES LTD [GB]); | [A]FR2673573 (INVERTIGACION IND TEX ASOC [ES], et al) |