EP0624091 - PROSTACYCLIN- UND CARBACYCLINDERIVATE ALS MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON MULTIPLER SKLEROSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.01.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.1998 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.03.1998 [1998/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schering Aktiengesellschaft Müllerstrasse 170/178 13353 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1994/46] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Müllerstrasse 170/178 D-13353 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
BLITSTEIN-WILLINGER, Eveline, Dr. Olivaer Platz 16 D-10707 Berlin / DE | [1994/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93901628.3 | 09.01.1993 | [1994/46] | WO1993DE00013 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924202665 | 28.01.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4202665 | [1994/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9314761 | Datum: | 05.08.1993 | Sprache: | DE | [1993/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0624091 | Datum: | 17.11.1994 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.08.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.08.1993 | Klassifikation | IPC: | A61K31/557 | [1994/46] | CPC: |
A61K31/557 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROSTACYCLIN- UND CARBACYCLINDERIVATE ALS MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON MULTIPLER SKLEROSE | [1994/46] | Englisch: | PROSTACYCLIN AND CARBACYCLIN DERIVATIVES AS AGENTS IN THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS | [1994/46] | Französisch: | DERIVES DE PROSTACYCLINE ET DE CARBACYCLINE UTILISES COMME AGENTS POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLEROSE MULTIPLE | [1994/46] | Eintritt in die regionale Phase | 10.06.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/46] | 18.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.01.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.08.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 05.12.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 27.01.1998 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1998/12] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 09.01.1997 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.01.1997 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.01.1997 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y] - N. ENG. J. MED. Bd. 325, Nr. 7, 1991, Seiten 467 - 472; MOHAMMAD K. SHARIEF ET AL.: 'Association between tumor necrosis factor-alpha and disease progression in patients with multiple sclerosis' in der Anmeldung erwähnt | [Y] - J. NEUROL. Bd. 237, Nr. SUP1, 1990, Seite 83; V. BARNABA ET AL.: 'Increased synthesis of tumor necrosis factor by cerebrospinal fluid-derived T-cell clones from patients with multiple sclerosis' | [Y] - INFECTION AND IMMUNITY Bd. 59, Nr. 10, 1991, Seiten 3846 - 3848; K. SLIWA ET AL.: 'Prevention of murine cerebral malaria by a stable prostacyclin analog' | [A] - LANCET Bd. 2, Nr. 8192, 1980, Seiten 453 - 454; J.D.T.KIRBY ET AL.: 'Prostacyclin increases cyclic-nucleotide responsiveness of lymphocytes from patients with systemic sclerosis' |