EP0614439 - AEROSOLBEHÄLTER ZUR AUSGABE VON RELATIV HOCHVISKOSEN ZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.07.1996 [1996/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1994/37] | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14, rue Royale F-75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
YQUEL, Jean-Pierre 134, rue d'Estienne-d'Orves F-92700 Colombes / FR | [1994/37] | Vertreter | Peuscet, Jacques, et al Ipsilon Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine / FR | [N/P] |
Frühere [1994/37] | Peuscet, Jacques, et al SCP Cabinet Peuscet et Autres, 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93901805.7 | 01.12.1992 | [1994/37] | WO1992FR01117 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910014915 | 02.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9114915 | [1994/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9311058 | Datum: | 10.06.1993 | Sprache: | FR | [1993/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0614439 | Datum: | 14.09.1994 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 10.06.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0614439 | Datum: | 12.07.1995 | Sprache: | FR | [1995/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.06.1993 | Klassifikation | IPC: | B65D83/32, B65D83/14 | [1994/37] | CPC: |
B65D83/44 (EP,US);
B65D83/32 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT [1994/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AEROSOLBEHÄLTER ZUR AUSGABE VON RELATIV HOCHVISKOSEN ZUSAMMENSETZUNGEN | [1994/37] | Englisch: | SPRAY DEVICE FOR DISPENSING A RELATIVELY HIGH VISCOSITY COMPOSITION | [1994/37] | Französisch: | DISPOSITIF AEROSOL POUR DISTRIBUER UNE COMPOSITION A VISCOSITE RELATIVEMENT ELEVEE | [1994/37] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.04.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/37] | 25.11.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.01.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2837375 (EFFORD JOHN T, et al); | [A]US3541581 (MONSON JAMES A); | [A]US4019657 (SPITZER JOSEPH GEORGE, et al); | [A]DE3037907 (LINDAL GMBH AEROSOL TECH [DE]); | [A]EP0234797 (BESPAK PLC [GB]); | [A]US4853430 (STUEHLER HERBERT [DE], et al) |