EP0583449 - SCHWENKBIEGEMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.01.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.01.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.02.1996 [1996/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GRIEBEL, Edgar Andreas-Grieser-Strasse 77 D-97084 Würzburg / DE | [1994/08] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1994/08] | Vertreter | Pöhner, Wilfried Anton Patentanwalt Dr. W. Pöhner Kaiserstrasse 33 Postfach 6323 97013 Würzburg / DE | [N/P] |
Frühere [1994/08] | Pöhner, Wilfried Anton, Dr. Kaiserstrasse 27 Postfach 63 23 D-97013 Würzburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93903803.0 | 18.02.1993 | [1994/08] | WO1993DE00139 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924206417 | 29.02.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4206417 | [1994/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9316822 | Datum: | 02.09.1993 | Sprache: | DE | [1993/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0583449 | Datum: | 23.02.1994 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.09.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.09.1993 | Klassifikation | IPC: | B21D5/04 | [1994/08] | CPC: |
B21D5/042 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1994/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHWENKBIEGEMASCHINE | [1994/08] | Englisch: | BENDING PRESS | [1994/08] | Französisch: | PRESSE A PLIER | [1994/08] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Eintritt in die regionale Phase | 09.12.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.12.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/29] | 02.09.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/09] | 02.10.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1996/09] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 06.12.1993 | AT   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | CH   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | LI   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | 06.12.1993 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   09.12.1993 | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 13.04.1994 | M01   Gebühr entrichtet am   20.05.1994 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.1995 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]FR2307592 ; | [Y]DE8600539U ; | [Y]WO8705838 ; | [Y]US3344633 ; | [A]EP0258204 ; | [A]US4901555 ; | [A]CH475803 |