EP0644900 - MONOKLONALER ANTIKÖRPER GEGEN EIN HUMANES MDR1-GEN PRODUKT, DAS EINE RESISTENZ GEGEN VERSCHIEDENE MEDIKAMENTE ERZEUGT UND SEINE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 14.07.2004 [2004/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 352 Henry Administration Building 506 South Wright Street Urbana-Champaign, IL 61801 / US | [N/P] |
Frühere [2002/43] | Für alle benannten Staaten The Board of Trustees of the University of Illinois 352 Henry Administration Building 506 South Wright Street Urbana-Champaign, IL 61801 / US | ||
Frühere [1995/13] | Für alle benannten Staaten THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 346 Henry Administration Building Urbana-Champaign, IL 60611 / US | Erfinder | 01 /
MECHETNER, Eugene 5325 South Hyde Park Blvd., Apt. 1B Chicago, IL 60615 / US | 02 /
RONINSON, Igor, B. 2731 Lincoln Lane Wilmette, IL 60091 / US | [1995/13] | Vertreter | Bizley, Richard Edward, et al Avidity IP Broers Building Hauser Forum 21 J J Thomson Ave Cambridge CB3 0FA / GB | [N/P] |
Frühere [1995/13] | Bizley, Richard Edward, et al Hepworth, Lawrence, Bryer & Bizley Merlin House Falconry Court Bakers Lane Epping Essex CM16 5DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93908345.7 | 17.03.1993 | [1995/13] | WO1993US02347 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920854881 | 20.03.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 854881 | US19930032056 | 16.03.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 32056 | [1995/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9319094 | Datum: | 30.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0644900 | Datum: | 29.03.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0644900 | Datum: | 11.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.09.1993 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.11.1995 | Klassifikation | IPC: | C12N15/13, C12N5/20, C12P21/08, C07K16/18, G01N33/53, A61K39/395 | [2003/23] | CPC: |
C07K16/28 (EP,US);
C07K2/00 (KR);
A61K39/395 (KR);
A61P35/00 (EP);
C12N5/12 (KR);
A61K38/00 (EP,US);
C07K2319/00 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1995/51] | C12N15/13, C12N5/20, C12P21/08, C07K15/06, G01N33/53, A61K39/395 | ||
Frühere IPC [1995/13] | C07K15/28, C12N5/20, C12P21/08, C07K15/06, G01N33/53, A61K39/395 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1995/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MONOKLONALER ANTIKÖRPER GEGEN EIN HUMANES MDR1-GEN PRODUKT, DAS EINE RESISTENZ GEGEN VERSCHIEDENE MEDIKAMENTE ERZEUGT UND SEINE VERWENDUNG | [1995/13] | Englisch: | A MONOCLONAL ANTIBODY TO A HUMAN MDR1 MULTIDRUG RESISTANCE GENE PRODUCT, AND ITS USE | [2002/35] | Französisch: | UN ANTICORPS MONOCLONAL DIRIGE CONTRE UN PRODUIT DU GENE MDR-1 HUMAIN QUI CONFERE UNE RESISTANCE A PLUSIEURS MEDICAMENTS ET SON UTILISATION | [2002/35] |
Frühere [1995/13] | A MONOCLONAL ANTIBODY TO A HUMAN MDR1 MULTIDRUG RESISTANCE GENE PRODUCT, AND USES | ||
Frühere [1995/13] | ANTICORPS MONOCLONAL DIRIGE CONTRE UN PRODUIT GENIQUE MDR1 RESISTANT A L'EFFET DE PLUSIEURS MEDICAMENTS ET PROCEDES D'UTILISATION ASSOCIES | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.1994 | Recherchengebühr entrichtet | 20.10.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 20.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/13] | 07.08.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.02.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 05.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.1998 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   17.04.1998 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.06.2003 | DK | 11.09.2003 | GR | 11.09.2003 | PT | 11.09.2003 | [2004/29] |
Frühere [2004/03] | AT | 11.06.2003 | |
GR | 11.09.2003 | ||
PT | 11.09.2003 | ||
Frühere [2004/02] | GR | 11.09.2003 | |
PT | 11.09.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0267781 (ONTARIO CANCER INST [CA]); | [A] - CHEVALLIER-MULTON ET AL, "IMPORTANCE OF THE FOURTH EXTERNAL LOOP IN IMMUNOGENICITY OF THE MULTIDRUG RESISTANCE RELATED P-GLYCOPROTEIN", JOURNAL OF CELLULAR PHARMACOLOGY, vol. 2, pages 165 - 170 [A] 1-25 * the whole document * | [A] - YANG ET AL, "THE FIRST EXTRACELLULAR DOMAIN OF P170 GLYCOPROTEIN: CHARACTERIZATION OF STRUCTURE AND FUNCTION WITH A MONOCLONAL ANTI-PEPTIDE ANTIBODY", PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCATION FOR CANCER RESEARCH, vol. 31, page 376, XP000943327 [A] 1-25 * abstract 2232 * | [PX] - CHAUDHARY ET AL, "EXPRESSION AND ACTIVITY OF THE MULTIDRUG RESISTANCE P-GLYCOPROTEIN IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES", BLOOD, vol. 80, no. 11, pages 2735 - 2739 [PX] 1-25 * the whole document * | [PX] - MECHETNER ET AL, "EFFICIENT INHIBITION OF P-GLYCOPROTEIN-MEDIATED MULTIDRUG RESISTANCE WITH A MONOCLONAL ANTIBODY", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 89, doi:doi:10.1073/pnas.89.13.5824, pages 5824 - 5828, XP002060367 [PX] 1-25 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.89.13.5824 | [OPX] - NISHII ET AL, "P-GLYCOPROTEIN EXPRESSION IN HUMAN LYMPH NODE", THE MECHANISM AND NEW APPROACH ON DRUG RESISTANCE OF CANCER CELLS.PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MECHANISM AND NEW APPROACH ON DRUG RESISTANCE OF CANCER CELLS.1993 EXCERPTA MEDICA, SAPPORO, pages 37 - 43 [OPX] 1-25 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US4925787 (TANIHARA MASAO [JP], et al); | [Y]US5091513 (HUSTON JAMES S [US], et al) | [Y] - Nature, Volume 348, issued 06 December 1990, JOHN McCAFFERTY et al., "Phage Antibodies: Filamentous Phage Displaying Antibody Variable Domains", pages 552-554, see entire document. | [Y] - Proceedings of the National Academy of Sciences, Volume 83, issued October 1986, HIROFUMI HAMADA et al., "Functional Role for the 170-to 180-kDa Glycoprotein Specific to Drug-Resistant Tumor Cells as Revealed by Monoclonal Antibodies", pages 7785-7789, see entire document. | [Y] - Cancer Research, Volume 49, No. 12, issued 15 June 1989, MARIAN MEYERS et al., "Characterization of Monoclonal Antibodies Recognizing M 180,000 P-Glycoprotein: Differential Expression of the Mr 180,000 and Mr 170,000 P-Glycoproteins in Multidrug-Resistant Human Tumor Cells", pages 3209-3214, see entire document. | [Y] - Cancer, Volume 66, No. 5, issued 01 September 1990, YASUO KAWAZURU et al., "Expression of the Multidrug Transporter, P-Glycoprotein, in Acute Leukemia Cells and Correlation to Clinical Drug Resistance", pages 868-873, see entire document. | [Y] - Molecular and Cellular Biology, Volume 6, No. 10, issued November 1986, D.W. SHEN et al., "Multidrug Resistance of DNA-Mediated Transformants is Linked to Transfer of the Human mdr1 Gene", pages 4039-4045, see entire document. | [Y] - Monoclonal Antibodies '84: Biological and Clinical Applications, published 1985, P.E. THORPE, "Antibody Carriers of Cytotoxic Agents in Cancer Therapy: A Review", pages 475-506, see entire document. |