EP0636270 - MAGNETBANDKASSETTE MIT AUTOMATISCHEM FÜHRUNGSBLOCK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.08.2002 [2002/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [1995/05] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
HOGE, David, Thomas 8865 Jellison Court Westminster, Colorado 80021 / US | 02 /
OWENS, John, Craig 7898 West 62nd Way Arvada, CO 80004 / US | 03 /
RAMBOSEK, George, Phillip 18105 Furuby Road Shafer, MN 55074 / US | [1995/05] | Vertreter | Goodanew, Martin Eric, et al MATHISEN, MACARA & CO. The Coach House 6-8 Swakeleys Road Ickenham Uxbridge UB10 8BZ / GB | [N/P] |
Frühere [1995/05] | Goodanew, Martin Eric, et al MATHISEN, MACARA & CO. The Coach House 6-8 Swakeleys Road Ickenham Uxbridge UB10 8BZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93909151.8 | 25.03.1993 | [1995/05] | WO1993US02690 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920870283 | 17.04.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 870283 | [1995/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9321634 | Datum: | 28.10.1993 | Sprache: | EN | [1993/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0636270 | Datum: | 01.02.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.10.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0636270 | Datum: | 02.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.10.1993 | Klassifikation | IPC: | G11B23/20, G11B23/26 | [1995/05] | CPC: |
G11B23/20 (EP,KR,US);
G11B23/107 (EP,US);
G11B23/26 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1995/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MAGNETBANDKASSETTE MIT AUTOMATISCHEM FÜHRUNGSBLOCK | [1995/05] | Englisch: | MAGNETIC TAPE CARTRIDGE HAVING SELF DOCKING LEADER BLOCK | [1995/05] | Französisch: | CARTOUCHE DE BANDE MAGNETIQUE POSSEDANT UNE AMORCE A INTRODUCTION AUTOMATIQUE | [1995/05] | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.11.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/05] | 26.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.10.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.11.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.11.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 02.05.1997 | [2002/32] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1169709 ; | [A]US3934840 (INAGA KATSU); | [A]EP0143592 (ELECTRONIC PROCESSORS INC [US]); | [A]EP0286729 (SHAPE INC [US]); | [A]EP0409534 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) |