EP0591554 - BESCHLEUNIGUNGSSENSOR UND SEINE HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.09.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.10.2008 [2008/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448 / JP | [N/P] |
Frühere [1994/15] | Für alle benannten Staaten NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-city Aichi-pref., 448 / JP | Erfinder | 01 /
FUJII, Tetsuo Nippondenso Co. Ltd., 1-1, Showa-cho Kariya-City, Aichi-Pref. 448 / JP | [1994/15] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2008/40] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Frühere [1994/15] | KUHNEN, WACKER & PARTNER Alois-Steinecker-Strasse 22 D-85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93909418.1 | 23.04.1993 | [1994/15] | WO1993JP00535 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920108020 | 27.04.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10802092 | [1994/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9322690 | Datum: | 11.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0591554 | Datum: | 13.04.1994 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.11.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0591554 | Datum: | 13.11.1996 | Sprache: | EN | [1996/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.11.1993 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.1994 | Klassifikation | IPC: | G01P15/125, G01P15/08 | [1994/38] | CPC: |
G01P15/125 (EP,US);
G01P15/0802 (EP,US);
G01P2015/0817 (EP,US)
|
Frühere IPC [1994/15] | G01P15/125 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1994/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHLEUNIGUNGSSENSOR UND SEINE HERSTELLUNG | [1994/15] | Englisch: | ACCELERATION SENSOR AND ITS MANUFACTURE | [1994/15] | Französisch: | CAPTEUR D'ACCELERATION ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [1994/15] | Eintritt in die regionale Phase | 27.12.1993 | Übersetzung eingereicht | 27.12.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.12.1993 | Recherchengebühr entrichtet | 27.12.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.12.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.12.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/15] | 12.01.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 18.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.05.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 20.05.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]JPS60244864 (BECTON DICKINSON CO); | [A]JPS6173071 (INT STANDARD ELECTRIC CORP); | [A]JPS6227666 (LITTON SYSTEMS INC); | [A]JPS62207917 (FUJITSU LTD) | Prüfung | US4679434 |