EP0639191 - INDAZOL-3-ONE-2-YL-BENZOPYRAN-DERIVATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.09.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.11.1997 [1997/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten American Home Products Corporation Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940-0874 / US | [N/P] |
Frühere [1995/08] | Für alle benannten Staaten AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940-0874 / US | Erfinder | 01 /
BUTERA, John, Anthony 22 Pelham Road Kendall Park, NJ 08824 / US | 02 /
ANTANE, Schuyler, Adam 32-12 Fox Run Drive Plainsboro, NJ 08536 / US | [1995/08] | Vertreter | Connelly, Michael John, et al C/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | [N/P] |
Frühere [1996/47] | Connelly, Michael John, et al c/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | ||
Frühere [1995/08] | Connelly, Michael John c/o Patent Department Wyeth Laboratories Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93911065.6 | 05.05.1993 | [1995/08] | WO1993US04230 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920880450 | 08.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 880450 | US19920951525 | 25.09.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 951525 | [1995/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9323393 | Datum: | 25.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0639191 | Datum: | 22.02.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.11.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0639191 | Datum: | 20.11.1996 | Sprache: | EN | [1996/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.11.1993 | Klassifikation | IPC: | C07D405/04, A61K31/415 | [1995/08] | CPC: |
C07D405/04 (EP,KR,US);
A61K31/415 (EP,KR,US);
A61P9/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1995/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INDAZOL-3-ONE-2-YL-BENZOPYRAN-DERIVATE | [1995/08] | Englisch: | INDAZOL-3-ONE-2-YL DERIVATIVES OF BENZOPYRANS | [1995/08] | Französisch: | DERIVES D'INDAZOL-3-ONE-2-YL DE BENZOPYRANNES | [1995/08] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.11.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/08] | 11.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.04.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 25.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.05.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.05.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0158923 (BEECHAM GROUP PLC [GB]); | [X]EP0284174 (ICI PLC [GB], et al); | [XP]US5179118 (BUTERA JOHN A [US], et al) | [A] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY vol. 33, no. 6, June 1990, WASHINGTON US pages 1529 - 1541 DAVID W ROBERTSON ET AL 'Potassium channel modulators:Scientific applications and therapeutic promise' cited in the application |