EP0645041 - MUSIKALISCHE UNTERRICHTHILFE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.06.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.12.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 11.02.2004 [2004/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MUSACUS INTERNATIONAL LIMITED 102 The Parade Island Bay Wellington / NZ | [1999/44] |
Frühere [1995/13] | Für alle benannten Staaten PAPADOPOULOS, Marios Gabriel 18A Downing Street Chartwell, Wellington 6004 / NZ | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1995/13] | Vertreter | Sherrard-Smith, Hugh, et al 15 Clare Road Yorkshire Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [1999/32] | Sherrard-Smith, Hugh, et al Appleyard, Lees & Co. 15 Clare Road Halifax, HX1 2HY West Yorkshire / GB | ||
Frühere [1995/13] | Sherrard-Smith, Hugh Appleyard, Lees & Co. 15 Clare Road Halifax, HX1 2HY West Yorkshire / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93913652.9 | 10.06.1993 | [1995/13] | WO1993NZ00047 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NZ19920243132 | 12.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 24313292 | NZ19920244120 | 27.08.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 24412092 | NZ19930245984 | 23.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 24598493 | [1995/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9325995 | Datum: | 23.12.1993 | Sprache: | EN | [1993/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0645041 | Datum: | 29.03.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.12.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0645041 | Datum: | 11.08.1999 | Sprache: | EN | [1999/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 23.12.1993 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.1995 | Klassifikation | IPC: | G09B15/00, G09B1/20, G10G1/04 | [1995/23] | CPC: |
G09B1/20 (EP);
G09B15/004 (EP)
|
Frühere IPC [1995/13] | G10G1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1995/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MUSIKALISCHE UNTERRICHTHILFE | [1995/13] | Englisch: | MUSIC TEACHING AID | [1995/13] | Französisch: | OUTIL PEDAGOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE | [1995/13] | Eintritt in die regionale Phase | 09.12.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.12.1994 | Recherchengebühr entrichtet | 09.12.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.12.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.01.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU | 09.12.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/13] | 23.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.08.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.12.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.08.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.12.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 11.08.1999 | GR | 11.08.1999 | DK | 11.11.1999 | PT | 11.11.1999 | [2004/07] |
Frühere [2003/45] | ES | 11.08.1999 | |
DK | 11.11.1999 | ||
PT | 11.11.1999 | ||
Frühere [2002/26] | ES | 11.08.1999 | |
PT | 11.11.1999 | ||
Frühere [2000/26] | PT | 11.11.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]JPH04186273 | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19921021), vol. 16, no. 511, Database accession no. (P - 1441), & JP04186273 A 19920703 (SHIZUO YASUTAKE) [PX] 1,3,5-7,10 * abstract * | Internationale Recherche | [A]GB428308 (CHARLES LEON KOHN); | [A]US2958251 (CALABRO SEBASTIAN J); | [A]US3572205 (SCHOLFIELD LOIS G); | [A]US4134326 (HUTTON PETER G); | [A]GB2119154 (THORBURN DUNCAN GLENN); | [A]GB2190234 (MCKIE RICHARD GRAHAM); | [A]US4716806 (FORREST FRANK D [US]) | vom Anmelder | US3002435 | GB2119154 | GB2190234 | US4961362 |