EP0641249 - GESTÜTZTE MIKROPORÖSE MEMBRANE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.03.1997 [1997/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Costar Corporation One Alewife Center Cambridge Massachusetts 02140 / US | [N/P] |
Frühere [1995/10] | Für alle benannten Staaten COSTAR CORPORATION One Alewife Center Cambridge Massachusetts 02140 / US | Erfinder | 01 /
PACHECO, Manuel, M. 12 Brookside Drive Billerica, MA 01821 / US | 02 /
PACHECO, John, F. 3 Belmont Road Billerica, MA 01821 / US | [1995/10] | Vertreter | Fry, Alan Valentine, et al FRY HEATH & SPENCE LLP The Gables Massetts Road Horley Surrey RH6 7DQ / GB | [N/P] |
Frühere [1995/10] | Fry, Alan Valentine, et al FRY HEATH & SPENCE The Old College 53 High Street Horley Surrey RH6 7BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93913949.9 | 18.05.1993 | [1995/10] | WO1993US04685 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920884832 | 18.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 884832 | [1995/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9323153 | Datum: | 25.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0641249 | Datum: | 08.03.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.11.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.11.1993 | Klassifikation | IPC: | B01D69/10, B01D67/00, B01D71/34 | [1995/10] | CPC: |
B01D71/34 (EP,US);
B01D69/1071 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1995/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GESTÜTZTE MIKROPORÖSE MEMBRANE | [1995/10] | Englisch: | SUPPORTED MICROPOROUS MEMBRANES | [1995/10] | Französisch: | MEMBRANES MICROPOREUSES SOUTENUES | [1995/10] | Eintritt in die regionale Phase | 08.12.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.12.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.12.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.12.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.12.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/10] | 04.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.07.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/12] | 16.08.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1997/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4071590 (STRATHMANN HEINRICH); | [A]EP0185373 (PALL CORP [US]); | [A]EP0245863 (MILLIPORE CORP [US]); | [A]US4806291 (SUSA THOMAS J [US]) |