EP0646080 - DREHSCHIEBERVENTIL, INSBESONDERE FÜR HILFSKRAFTLENKUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 18.09.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.1998 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 04.11.1998 [1998/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG Postfach 25 20 88038 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1998/45] | Für alle benannten Staaten ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Postfach 25 20 88038 Friedrichshafen / DE | ||
Frühere [1995/14] | Für alle benannten Staaten ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Postfach 25 20 D-88038 Friedrichshafen / DE | Erfinder | 01 /
BAREIS, Helmut In der Beinge 4 D-7071 Eschach / DE | 02 /
RUF, Gerhard Buchenweg 9 D-7088 Hüttlingen / DE | [1995/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93914680.9 | 21.06.1993 | [1995/14] | WO1993EP01570 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924220624 | 24.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4220624 | [1995/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9400329 | Datum: | 06.01.1994 | Sprache: | DE | [1994/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0646080 | Datum: | 05.04.1995 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.01.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0646080 | Datum: | 10.01.1996 | Sprache: | DE | [1996/02] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0646080 | Datum: | 04.11.1998 | Sprache: | DE | [1998/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.01.1994 | Klassifikation | IPC: | B62D5/083 | [1995/14] | CPC: |
B62D5/0835 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1995/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DREHSCHIEBERVENTIL, INSBESONDERE FÜR HILFSKRAFTLENKUNGEN | [1995/14] | Englisch: | ROTARY SLIDE VALVE FOR ASSISTED STEERING SYSTEMS | [1995/14] | Französisch: | VANNE A TIROIR ROTATIF, NOTAMMENT POUR DIRECTIONS ASSISTEES | [1995/14] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.11.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/14] | 07.06.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
09.10.1996
ADMISSIBLE TRW Fahrwerksysteme GmbH & Co. KG Hansa-Allee 190 D-40547 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Rausch, Michael, et al, et al Stenger - Watzke - Ring intellectual property Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [1996/48] | 14.11.1996 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 13.03.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 10.02.1998 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 10.02.1998 | Termin der mündlichen Verhandlung | 03.04.1998 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 03.04.1998 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 24.07.1998 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 26.08.1998 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0468659 (TRW INC [US]); | [X]GB2212463 (BURMAN & SONS LTD [GB]); | [X]US4819545 (DYMOND RICHARD W [US]) |