Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.09.1998 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 04.11.1998 [1998/45] |
04.09.1998 | Mitteilung/Gebühr (R.58(5) EPÜ1973) | |
21.07.1998 | Mitteilung/Gebühr (R.58(5) EPÜ1973) | |
14.07.1998 | Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | |
31.03.1998 | Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | |
31.03.1998 | Änderung - mündliche Verhandlung | |
25.10.1997 | Änderung - mündliche Verhandlung | |
21.03.1997 | Stellungnahmen des Patentinhabers im Einspruchsverfahren | |
11.11.1996 | Stellungnahmen des Patentinhabers im Einspruchsverfahren | |
11.10.1996 | Unveröffentlichte Änderung der Daten des Einsprechenden | |
11.10.1996 | Einspruch eingelegt | veröffentlicht am 27.11.1996 [1996/48] |
24.11.1995 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 10.01.1996 [1996/02] |
01.06.1995 | Erster Prüfungsbericht | |
17.02.1995 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.04.1995 [1995/14] |
17.02.1995 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 05.04.1995 [1995/14] |