Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP3382943B | Globale Akte | 04.03.2003 | B2 | JPH07507976 | 07.09.1995 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 | EP9301570 | 21.06.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0646080 | Globale Akte | 04.11.1998 | B2 | EP0646080 | 10.01.1996 | B1 | EP0646080 | 05.04.1995 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 | EP9301570 | 21.06.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE59301422D1 | 22.02.1996 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 | EP9301570 | 21.06.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5575193 | 19.11.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 | EP9301570 | 21.06.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9400329 | Globale Akte | 06.01.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE4220624 | 05.01.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4220624 | 24.06.1992 |