EP0667821 - EINRICHTUNG ZUM KÜHLEN VON ANTRIEBSKOMPONENTEN UND ZUM HEIZEN EINES FAHRGASTRAUMES EINES ELEKTROFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1998 [1998/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 70469 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1995/34] | Für alle benannten Staaten Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 D-70469 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
BARUSCHKE, Wilhelm Rechbergweg 5 D-73117 Wangen / DE | 02 /
LOCHMAHR, Karl Mohnweg 5 D-71665 Vaihingen / DE | 03 /
ROJNICA, Werner Jakobstrasse 21 D-73734 Esslingen / DE | [1995/34] | Vertreter | Riedel, Peter, et al Patent- und Rechtsanwalts-Kanzlei Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner Menzelstrasse 40 70192 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1995/34] | Riedel, Peter, et al c/o Patentanwalt Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner Menzelstrasse 40 D-70192 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93921915.0 | 05.10.1993 | [1995/34] | WO1993EP02712 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924238364 | 13.11.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4238364 | [1995/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9411212 | Datum: | 26.05.1994 | Sprache: | DE | [1994/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0667821 | Datum: | 23.08.1995 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.05.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0667821 | Datum: | 12.03.1997 | Sprache: | DE | [1997/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.05.1994 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [1995/34] | CPC: |
B60H1/034 (EP,US);
B60H1/00278 (EP,US);
B60H1/00392 (EP,US);
B60L58/26 (EP,US);
B60H2001/00307 (EP,US);
B60L2240/34 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1995/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINRICHTUNG ZUM KÜHLEN VON ANTRIEBSKOMPONENTEN UND ZUM HEIZEN EINES FAHRGASTRAUMES EINES ELEKTROFAHRZEUGS | [1995/34] | Englisch: | DEVICE FOR COOLING DRIVE COMPONENTS AND HEATING A PASSENGER COMPARTMENT OF AN ELECTRIC VEHICLE | [1995/34] | Französisch: | DISPOSITIF PERMETTANT DE REFROIDIR DES COMPOSANTS D'ENTRAINEMENT ET DE CHAUFFER L'HABITACLE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE | [1995/34] | Eintritt in die regionale Phase | 09.03.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.03.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.03.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.03.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/34] | 26.06.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1996 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   19.12.1996 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9216389 (BEHR GMBH & CO [DE]) [A] 1-4,6,7 * page 19, line 5 - page 20, line 20; figures 5A-5B; claim 1 *; | [AP]DE4115141 (EBERSPAECHER J [DE]) [AP] 1,8,9 * the whole document *; | [A]US4456055 (YOSHIMI AKIRO [JP], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]JPS638015 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880610), vol. 12, no. 201, Database accession no. (M - 707)<3048> , & JP63008015 A 19880113 (NIPPON DENSO) [A] 1,11 * abstract * | Prüfung | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12no. 201 (M-707)(3048) 10. Juni 1988 & JP,A, | - 63 008 015 (NIPPON DENSO) 13. Januar 1988 |