EP0693034 - DICHTUNG FÜR MANNLOCH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.12.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.12.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.01.1999 [1999/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ANTI-SPILL TECHNOLOGY PTY. LIMITED 10 Waugh Crescent Blacktown, NSW 2148 / AU | [1996/04] | Erfinder | 01 /
GOULDING, Grahame, James 41 Greendale Road Bringelly, NSW 2171 / AU | [1996/04] | Vertreter | Ryan, Anne Mary Anne Ryan & Co 2 Crofton Terrace Dun Laoghaire, County Dublin A96 V6P7 / IE | [N/P] |
Frühere [1996/04] | Ryan, Anne Mary c/o Anne Ryan & Co. 60 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93922446.5 | 30.09.1993 | [1996/04] | WO1993AU00506 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU1992PL05070 | 01.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PL507092 | [1996/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9407772 | Datum: | 14.04.1994 | [1994/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0693034 | Datum: | 24.01.1996 | [1996/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 14.04.1994 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.1997 | Klassifikation | IPC: | B65D90/10, // B63B19/14 | [1996/04] | CPC: |
B63B19/14 (EP,US);
B65D90/10 (EP,US);
Y10S220/20 (EP,US);
Y10S220/24 (EP,US);
Y10S292/11 (EP,US);
Y10T292/212 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTUNG FÜR MANNLOCH | [1996/04] | Englisch: | HATCH SEAL | [1996/04] | Französisch: | FERMETURE ETANCHE POUR UNE TRAPPE | [1996/04] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.1995 | Recherchengebühr entrichtet | 31.03.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.04.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt | 31.03.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/04] | 13.03.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/03] | 24.08.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1999/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.1998 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [XY]US3561637 (MCCONNELL WILLIAM); | [XY]FR532218 (HACART PERE ET FILS AINE); | [X]SU1188055 ; | [X]FR569904 ; | [X]AU2355884 (MARTIN ENG CO); | [X]US4732294 (BOHLER JAMES R [US], et al); | [Y]US3239175 (SEIBEL WALTER D); | [X]AU3646878 (BOC SUBOCEAN SERVICES LTD); | [A]AU3344589 (LAPORTE INDUSTRIES LTD); | [A]US5011038 (SCHULTZ FRANCIS R [US]); | [A]EP0385860 (BERG ROBIN L [US], et al); | [A]DE3042547 (KOLOSEUS GMBH [AT]); | [A]FR2640376 (SCHNEIDER EVELYNE [FR]); | [A]SU1684178 | [X] - DERWENT ABSTRACT Accession No. 86-142631/22, Class Q33; & SU,A,1188055 (SOKOLOV) 30 October 1985 (30.10.85), Abstract., & SU1188055 A 00000000 | [A] - DERWENT ABSTRACT Accession No. 92-306159/37, Class Q34; & SU,A,1684178 (AZOVMASH) 15 October 1991 (15.10.91), Abstract., & SU1684178 A 00000000 |