EP0664878 - VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES GIERWINKELS EINES FAHRZEUGES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 10.12.1997 [1997/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mannesmann VDO AG Rüsselsheimer Strasse 22 60326 Frankfurt / DE | [1997/39] |
Frühere [1996/13] | Für alle benannten Staaten VDO Adolf Schindling AG Rüsselsheimer Strasse 22 D-60326 Frankfurt/Main / DE | ||
Frühere [1995/31] | Für alle benannten Staaten Mannesmann Kienzle GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 45 D-78052 Villingen-Schwenningen / DE | Erfinder | 01 /
GRULER, Martin Brühlweg 3 D-78554 Aixheim / DE | 02 /
HILGER, Gernot Richard-Koch-Strasse 22 D-78647 Trossingen / DE | [1995/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93922932.4 | 12.10.1993 | [1995/31] | WO1993EP02794 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924234651 | 14.10.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4234651 | [1995/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9409341 | Datum: | 28.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0664878 | Datum: | 02.08.1995 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.04.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0664878 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.04.1994 | Klassifikation | IPC: | G01C17/38 | [1995/31] | CPC: |
G01C17/38 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL, PT, SE [1995/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES GIERWINKELS EINES FAHRZEUGES | [1995/31] | Englisch: | PROCESS FOR DETERMINING A VEHICLE YAW ANGLE | [1995/31] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT DE DETERMINER L'ANGLE D'EMBARDEE D'UN VEHICULE | [1995/31] | Eintritt in die regionale Phase | 13.04.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.04.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.04.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.04.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.04.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/31] | 26.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.05.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.05.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | PT | 11.03.1997 | [1997/50] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0067338 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1* page 3, line 11 - line 20 *; | [Y]WO8805153 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1-4,7-9 * page 7, line 8 - line 27 *; | [Y]EP0451839 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 1-4,7-9 * page 5, line 51 - page 6, line 3 * * page 6, line 41 - line 46 *; | [DA]DE4111171 (MANNESMANN KIENZLE GMBH) [DA] 1 * abstract *; | [PX]WO9306434 (SIEMENS AG [DE]) [PX] 1-4,7,9 * page 3, line 4 - page 4, line 9 * |