Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
12.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] |
15.12.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.01.2001 [2001/05] |
23.08.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | |
02.03.2000 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
26.10.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
11.06.1999 | Erster Prüfungsbericht | |
07.06.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
11.02.1999 | Jahresgebühr | |
09.02.1998 | Jahresgebühr | |
29.08.1997 | Änderung - Verfahrenssprache | veröffentlicht am 15.10.1997 [1997/42] |
06.02.1997 | Jahresgebühr | |
29.02.1996 | Jahresgebühr | |
02.02.1995 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 22.03.1995 [1995/12] |
17.06.1994 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.08.1994 [1994/31] |