EP0608820 - Analytische Zusammensetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KYOTO DAIICHI KAGAKU CO., LTD. 57, Nishiaketa-cho Higashikujo Minami-ku Kyoto-shi Kyoto-fu / JP | [N/P] |
Frühere [1994/31] | Für alle benannten Staaten KYOTO DAIICHI KAGAKU CO., LTD. 57 Nishiaketa-cho Higashikujo Minami-ku Kyoto-shi Kyoto-fu / JP | Erfinder | 01 /
Satoru, Mizutani, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | 02 /
Syogo, Yamashita, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | 03 /
Junji, Yoshioka, c/o Kyoto Daiichi Kagaku Co. Ltd, Nishiaketa-cho, Higashikujo, Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu / JP | [1994/31] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [1994/31] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem. Patentanwälte, von Kreisler-Selting-Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus) D-50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94101017.5 | 25.01.1994 | [1994/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19930011482 | 27.01.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 1148293 | [1994/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0608820 | Datum: | 03.08.1994 | Sprache: | DE | [1994/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.1994 | Klassifikation | IPC: | G01N33/52, G01N31/22, // C12Q1/26, C12Q1/28 | [1994/31] | CPC: |
G01N31/22 (EP);
G01N33/525 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1994/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Analytische Zusammensetzung | [1994/31] | Englisch: | Analytical composition | [1994/31] | Französisch: | Composition analytique | [1994/31] | Prüfungsverfahren | 24.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/12] | 10.06.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/05] | 28.08.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2000 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO8809824 (NATIONAL DIAGNOSTIC PRODUCTS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED) [X] 1-5 * page 4, line 7 - page 5, line 29; claim - * [Y] 4; | [X]WO9101490 (PB DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC.) [X] 1-5 * page 4, line 11 - page 5, line 4 *; | [X]DD251002 ; | [X]DD237676 ; | [X]WO9010868 (BADISCHE TABAKMANUFACTEUR ROTH-HÄNDLE GMBH) [X] 1-4 * page 16, line 33- page 17, line 7; page 19, lines 1-14. *; | [X]WO9005914 (PB DIAGNOSTIC SYSTEMS, INC.) [X] 1-3 * page 8, line 28 - page 9, line 30; figure - *; | [Y]WO9212239 (BOEHRINGER MANNHEIM CORPORATION) [Y] 4 * page 7, line 13 - page 7, line 20 *; | [A]EP0264079 (FUJI FILM CO., LTD.) [A] 1-4 * page 5, line 24 - page 7, line 9 * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 88, no. 12, Database accession no. 88-078255, & DD251002 A 19871028 (AKAD WISSENSCHAFT DDR) [X] 1-5 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 86, no. 47, Database accession no. 86-305778, & DD237676 A 19860723 (AKAD WISSENCHAFT DDR) [X] 1-5 * abstract * |