EP0609796 - Blondiermittel für menschliche Haare [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 28.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH Pfungstädter Str. 92-100 64297 Darmstadt / DE | [2003/12] |
Frühere [1995/21] | Für alle benannten Staaten GOLDWELL GmbH Zerninstrasse 10-18 D-64297 Darmstadt / DE | ||
Frühere [1994/32] | Für alle benannten Staaten GOLDWELL AKTIENGESELLSCHAFT Zerninstrasse 10-18 D-64297 Darmstadt / DE | Erfinder | 01 /
Lorenz, Heribert Ober-Ramstädter Strasse 22 D-64401 Gross-Bieberau / DE | 02 /
Eberling, Walter Mittelstrasse 1 D-64560 Riedstadt-Crumstadt / DE | 03 /
Simon, Frederic Wilhelm-Leibl-Strasse 4 D-64569 Nauheim / DE | [1994/32] | Vertreter | Kinzebach, Werner Reitstötter, Kinzebach & Partner Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/29] | Kinzebach, Werner, Dr. Patent Attorneys, Reitstötter, Kinzebach & Partner, Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94101350.0 | 29.01.1994 | [1994/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934302738 | 01.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4302738 | DE19934329282 | 31.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4329282 | [1994/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0609796 | Datum: | 10.08.1994 | Sprache: | DE | [1994/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0609796 | Datum: | 09.11.1994 | Sprache: | DE | [1994/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0609796 | Datum: | 02.12.1998 | Sprache: | DE | [1998/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.1994 | Klassifikation | IPC: | A61K7/135 | [1994/32] | CPC: |
A61Q5/08 (EP);
A61K8/19 (EP);
A61K8/36 (EP);
A61K8/365 (EP);
A61K8/368 (EP);
A61K8/44 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1994/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Blondiermittel für menschliche Haare | [1994/32] | Englisch: | Hairbleaching composition | [1994/32] | Französisch: | Composition pour décoloré des cheveux humains | [1994/32] | Prüfungsverfahren | 11.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/10] | 16.09.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.06.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | 02
02.09.1999
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | 03
01.09.1999
ADMISSIBLE L'OREAL 14, rue Royale 75008 PARIS / FR Vertreter des Einsprechenden Bulle, Françoise Casalonga & Partners Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/43] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | ||
02
02.09.1999
ADMISSIBLE Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien TFP / Patentabteilung D-40191 Düsseldorf / DE | |||
03
01.09.1999
ADMISSIBLE L'OREAL 14, rue Royale 75008 PARIS / FR Vertreter des Einsprechenden Bulle, Françoise Bureau D.A. Casalonga-Josse Morassistrasse 8 80469 München / DE | |||
Frühere [1999/36] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.07.1999
13.08.1999
ADMISSIBLE Wella AG Berliner Allee 65 64274 Darmstadt / DE | 08.10.1999 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 19.01.2000 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 10.01.2002 | Termin der mündlichen Verhandlung | 05.02.2002 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 05.02.2002 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.12.2004 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2005/11] | 16.12.2004 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 28.03.2002 | Beschwerde eingegangen No. T0337/02 | 28.03.2002 | Begründung eingereicht | 16.12.2004 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 16.12.2004 | Termin der mündlichen Verhandlung | 27.12.2004 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 02.12.1998 | IT | 02.12.1998 | CH | 31.01.2000 | LI | 31.01.2000 | NL | 01.08.2000 | DK | 29.01.2002 | AT | 29.01.2003 | [2008/05] |
Frühere [2004/03] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
DK | 29.01.2002 | ||
AT | 29.01.2003 | ||
Frühere [2003/45] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
DK | 29.01.2002 | ||
Frühere [2002/26] | ES | 02.12.1998 | |
CH | 31.01.2000 | ||
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
Frühere [2002/02] | CH | 31.01.2000 | |
LI | 31.01.2000 | ||
NL | 01.08.2000 | ||
Frühere [2001/12] | NL | 01.08.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]NL78053C (N. V. INDUSTIELE ONDERNEMING W. H. BRASKAMP) [X] 1,2,4,5 * the whole document *; | [A]FR1257661 (SAMUEL A.) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]DE2023922 (L'OREAL) [A] 1-5 * the whole document *; | [X]DE1617829 (SCHWARZKOPF GMBH HANS) [X] 1,3 * the whole document *; | [A]DE2307596 (WELLA AG) [A] 1-5 * the whole document *; | [A]DE3814356 (SCHWARZKOPF GMBH HANS [DE]) [A] 1* the whole document *; | [A]GB2242358 (BOOTS CO PLC [GB]) [A] 1-5 * page 28; example 12 * |