EP0613633 - Cremedose [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.10.1999 [1999/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Erlhöfer, Fabian Rilkeweg 3 D-58566 Kierspe / DE | [1994/36] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1994/36] | Vertreter | Rieder, Hans-Joachim, et al Rieder & Partner mbB Patentanwälte - Rechtsanwalt Postfach 11 04 51 42304 Wuppertal / DE | [N/P] |
Frühere [1994/36] | Rieder, Hans-Joachim, Dr., et al Rieder & Partner Anwaltskanzlei Postfach 11 04 51 D-42304 Wuppertal / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94101541.4 | 02.02.1994 | [1994/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19930002179U | 16.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9302179 U | [1994/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0613633 | Datum: | 07.09.1994 | Sprache: | DE | [1994/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0613633 | Datum: | 28.09.1994 | Sprache: | DE | [1994/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0613633 | Datum: | 28.10.1998 | Sprache: | DE | [1998/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.08.1994 | Klassifikation | IPC: | A45D40/00 | [1994/36] | CPC: |
A45C13/008 (EP);
A45D40/0068 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1994/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Cremedose | [1994/36] | Englisch: | Cream lotion container | [1994/36] | Französisch: | Récipient pour de la crème | [1994/36] | Prüfungsverfahren | 25.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/12] | 21.10.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.02.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.04.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.05.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.05.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE9111696U (EFALOCK INTERNATIONAL HEINZ TÜMMLER) [Y] 1-6 * page 8, paragraph 1 - page 11, paragraph 3; figures 1-8 *; | [Y]EP0503224 (TETRA ALFA HOLDINGS [CH]) [Y] 1-6 * column 11, line 12 - column 12, line 45; figures 1-5 *; | [A]EP0190562 (REVLON [US]) [A] 1-3 * page 6, line 5 - page 8, line 25; figures 1-4 *; | [DA]DE8502453U (LOUVRETTE ET AL.) [DA] 1-3,5,7 * page 4, paragraph 3 - page 6, paragraph 1; figures 1-4 *; | [A]EP0367646 (REBOUL SMT [FR]) [A] 1,2,4,5,7 * column 3, line 26 - column 5, line 57; figures 1,2 *; | [A]EP0438789 (RUDLAND CHRISTOPHER NOEL [GB]) [A] 1,3,4 * column 3, line 50 - column 5, line 26; figures 3-9 *; | [A]EP0135979 (CORONA PLASTICS INC [US]) [A] 1,5,7 * page 5, line 23 - page 12, line 16; figures 6-9 *; | [A]DE9107623U (KÜSSNER) [A] 1,5,6 * the whole document * |