blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0613022

EP0613022 - Wetter-Radarsystem für Luftfahrzeuge mit von der Höhe des Luftfahrzeugs und vom Neigungswinkel der Antenne abhängiger Nahechodämpfung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  09.07.1999
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip09.07.1999Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 25.08.1999 [1999/34]
AnmelderFür alle benannten Staaten
AlliedSignal Inc.
101 Columbia Road P.O. Box 2245
Morristown NJ 07962-2245 / US
[N/P]
Frühere [1995/28]Für alle benannten Staaten
AlliedSignal Inc.
101 Columbia Road, P.O. Box 2245
Morristown, New Jersey 07962-2245 / US
Frühere [1994/46]Für alle benannten Staaten
AlliedSignal Inc.
101 Columbia Road P.O. Box 2245
Morristown New Jersey 07962-2245 / US
Frühere [1994/35]Für alle benannten Staaten
AlliedSignal Inc.
101 Columbia Road, P.O. Box 2245
Morristown, New Jersey 07962-2245 / US
Erfinder01 / Kuntman, Daryal, c/o Allied Signal Inc.
P.O. Box 2245R
Morristown, New Jersey 07962-2245 / US
[1994/35]
VertreterBrock, Peter William, et al
Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ
Berkshire / GB
[N/P]
Frühere [1994/35]Brock, Peter William, et al
Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue
Reading RG1 8EQ Berkshire / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag94101708.904.02.1994
[1994/35]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS1993002351626.02.1993         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 23516
[1994/35]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0613022
Datum:31.08.1994
Sprache:EN
[1994/35]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0613022
Datum:30.11.1994
Sprache:EN
[1994/48]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0613022
Datum:02.09.1998
Sprache:EN
[1998/36]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP14.10.1994
KlassifikationIPC:G01S13/95, G01S7/34
[1994/35]
CPC:
G01S13/953 (EP,US); G01S7/34 (EP,US); Y02A90/10 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenDE,   FR,   GB,   IT [1994/35]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Wetter-Radarsystem für Luftfahrzeuge mit von der Höhe des Luftfahrzeugs und vom Neigungswinkel der Antenne abhängiger Nahechodämpfung[1994/35]
Englisch:Airborne weather radar system with aircraft altitude and antenna tilt angle dependent sensitivity time control[1994/35]
Französisch:Radar météorologique aérotransporté avec gain variable dans le temps (STC) en fonction de la hauteur de l'avion et de l'angle d'inclinaison de l'antenne[1994/35]
Prüfungsverfahren04.01.1995Prüfungsantrag gestellt  [1995/10]
25.11.1996Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
07.05.1997Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
30.01.1998Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
06.03.1998Ankündigung der Patenterteilung
30.04.1998Erteilungsgebühr entrichtet
30.04.1998Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)03.06.1999Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/34]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
05.02.1996Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
07.02.1997Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
11.02.1998Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]WO9222831  (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP [US]) [A] 1,2,6,7 * page 4, line 4 - page 12, line 29; figure 2 *;
 [A]WO9209903  (KOMATSU MFG CO LTD [JP]) [A] 5,10 * abstract *;
 JPH04190181  [ ] (KOMATSU MFG CO LTD)
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.