Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
20.04.2000 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.06.2000 [2000/23] |
07.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.05.2000 [2000/21] |
18.06.1999 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 04.08.1999 [1999/31] |
30.04.1999 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 16.06.1999 [1999/24] |
23.04.1999 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.06.1999 [1999/23] |
09.03.1999 | Jahresgebühr | |
16.02.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | |
04.12.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
04.12.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | |
27.11.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
21.08.1998 | Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch | veröffentlicht am 07.10.1998 [1998/41] |
17.08.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
23.03.1998 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
09.03.1998 | Jahresgebühr | |
28.10.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
05.07.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
30.04.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
08.03.1997 | Jahresgebühr | |
24.12.1996 | Erster Prüfungsbericht | |
21.12.1996 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
28.06.1996 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 14.08.1996 [1996/33] |
28.06.1996 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 14.08.1996 [1996/33] |
08.03.1996 | Jahresgebühr | |
20.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 07.12.1994 [1994/49] |
01.07.1994 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 17.08.1994 [1994/33] |