EP0610889 - Verfahren zur Herstellung einer positiven lithographischen Druckplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/33] | Direktdruck-Abbildungssystem für positive lithographische Druckplatte und Verfahren zu deren Herstellung | ||
[1998/41] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.04.2000 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.06.2000 [2000/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGFA CORPORATION 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | [N/P] |
Frühere [1999/31] | Für alle benannten Staaten Agfa Corporation 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | ||
Frühere [1999/24] | Für alle benannten Staaten AGFA CORPORATION 200 Ballardvale Street Wilmington, MA 01887 / US | ||
Frühere [1996/33] | Für alle benannten Staaten Bayer Corporation Agfa Division, 200 Ballardvale Street Wilmington, MA 01887-1069 / US | ||
Frühere [1994/33] | Für alle benannten Staaten MILES INC. Agfa Division 200 Ballardvale Street Wilmington Massachusetts 01887-1011 / US | Erfinder | 01 /
Bailey, Dwayne W. 4 Bryan Circle Billerica MA 01821 / US | 02 /
Langlais, Kenneth L. 10 Russet Lane Andover MA 01810 / US | [1994/33] | Vertreter | Strasse, Joachim Strasse & Hofstetter, Balanstrasse 57 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/33] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse & Hofstetter, Balanstrasse 55 81541 München / DE | ||
Frühere [1994/33] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse, Vonnemann & Partner Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94101904.4 | 08.02.1994 | [1994/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930016055 | 10.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 16055 | [1994/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0610889 | Datum: | 17.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0610889 | Datum: | 09.06.1999 | Sprache: | EN | [1999/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.05.1994 | Klassifikation | IPC: | G03F7/20, G03F7/07, B41C1/10 | [1994/33] | CPC: |
G03F7/2055 (EP,US);
B41C1/1075 (EP,US);
G03F7/07 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1994/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer positiven lithographischen Druckplatte | [1998/41] | Englisch: | Method for making a positive lithographic printing plate | [1998/41] | Französisch: | Méthode de fabrication d'une plaque lithographique positive | [1998/41] |
Frühere [1994/33] | Direktdruck-Abbildungssystem für positive lithographische Druckplatte und Verfahren zu deren Herstellung | ||
Frühere [1994/33] | A "direct-to-press" positive lithographic printing plate and method for making same | ||
Frühere [1994/33] | Système d'image à impression directe pour plaque lithographique positive et méthode de fabrication | Prüfungsverfahren | 11.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/49] | 23.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.06.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.02.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.08.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 22.10.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 09.12.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.02.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.02.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.03.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 09.06.1999 | [2000/23] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0503847 (CANON KK [JP]) [A] * column 6, line 21 - line 25 *; | [A]JPH04260041 ; | [DA]EP0423399 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [DA] * the whole document *; | [A]DE4031418 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [A] * column 1, line 48 - line 62 *; | [A]WO9221517 (MISOMEX AB [SE]) [A] * page 5, line 33 - page 6, line 7 *; | [PA]EP0572348 (ESKOFOT [DK]) [PA] * the whole document *; | [A]US4038077 (LAND EDWIN H) [A] * figures 4,6 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930129), vol. 17, no. 48, Database accession no. (P - 1477), & JP04260041 A 19920916 (FUJITSU LIMITED) [A] * abstract * |