EP0623377 - Filterelement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.11.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Frühere [1999/03] | Für alle benannten Staaten FILTERWERK MANN & HUMMEL GmbH Hindenburgstrasse 45, Postfach 409 71638 Ludwigsburg / DE | ||
Frühere [1994/45] | Für alle benannten Staaten FILTERWERK MANN & HUMMEL GmbH Hindenburgstrasse 45 D-71638 Ludwigsburg / DE | Erfinder | 01 /
Sommer, Bruno Nippenburgerstrasse 21 D-1636 Ludwigsburg / DE | 02 /
Luka, Helmut Wilhelmstrasse 10 D-70806 Kornwestheim / DE | 03 /
Schürg, Thomas Aspergerstrasse 39 D-71634 Ludwigsburg / DE | 04 /
Rapp, Siegfried Gartenstrasse 19 D-1711 Murr / DE | 05 /
Moser, Nikolaus, Dr. Glemsgaustrasse 26 D-71254 Ditzingen / DE | [1994/45] | Vertreter | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Voth, Gerhard Mann+Hummel GmbH Hindenburgstrasse 45 71638 Ludwigsburg / DE | ||
Frühere [1994/45] | Voth, Gerhard, Dipl.-Ing. FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH Postfach 4 09 D-71631 Ludwigsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94102301.2 | 16.02.1994 | [1994/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934314563 | 04.05.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4314563 | DE19934323136 | 10.07.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4323136 | [1994/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0623377 | Datum: | 09.11.1994 | Sprache: | DE | [1994/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0623377 | Datum: | 20.01.1999 | Sprache: | DE | [1999/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.08.1994 | Klassifikation | IPC: | B01D46/52, B60H3/06 | [1994/45] | CPC: |
B01D46/521 (EP);
B01D46/0001 (EP);
B01D46/10 (EP);
B60H3/0658 (EP);
B01D2265/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Filterelement | [1994/45] | Englisch: | Filter element | [1994/45] | Französisch: | Elément filtrant | [1994/45] | Prüfungsverfahren | 23.11.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/04] | 25.10.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.02.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.10.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.07.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.07.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.08.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.10.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 20.01.1999 | LU | 16.02.1999 | BE | 28.02.1999 | CH | 28.02.1999 | LI | 28.02.1999 | PT | 20.04.1999 | [2004/39] |
Frühere [2003/08] | NL | 20.01.1999 | |
BE | 28.02.1999 | ||
CH | 28.02.1999 | ||
LI | 28.02.1999 | ||
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Frühere [2000/52] | BE | 28.02.1999 | |
CH | 28.02.1999 | ||
LI | 28.02.1999 | ||
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Frühere [2000/50] | BE | 28.02.1999 | |
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
CH | 18.09.1999 | ||
LI | 18.09.1999 | ||
Frühere [2000/23] | BE | 28.02.1999 | |
LU | 28.02.1999 | ||
PT | 20.04.1999 | ||
Frühere [2000/07] | LU | 28.02.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1407291 (FIBREGLASS LTD) [A] 1,2,4,5 * the whole document *; | [A]GB1570385 (CROSLAND FILTERS LTD) [A] 1,3,5 * figures 1,2; claims 1,2 *; | [A]EP0082106 (DELBAG LUFTFILTER GMBH [DE]) [A] 1* claims 1,4 *; | [AD]DE4002078 (FA. CARL FREUDENBERG) [AD] 1,5,7 * claims 1,2,4 *; | [A]EP0490169 (KNECHT FILTERWERKE GMBH [DE]) [A] 1,4,5 * claims 1,2,6,8 * |