EP0614643 - Duschabtrennung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.10.1997 [1997/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koralle Sanitärprodukte GmbH Industriegelände Hollwiesen 32602 Vlotho / DE | [1996/30] |
Frühere [1994/37] | Für alle benannten Staaten KORALLE-SANITÄRPRODUKTE GmbH & Co. Hollwieser Strasse 45 D-32602 Vlotho / DE | Erfinder | 01 /
Franke, Ulrich Hermann Vorm Holzschlingen 35 D-32049 Herford / DE | [1994/37] | Vertreter | Stracke, Alexander, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [1994/37] | Stracke, Alexander, Dipl.-Ing., et al Jöllenbecker Strasse 164 D-33613 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94102953.0 | 28.02.1994 | [1994/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19930003156U | 04.03.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9303156 U | [1994/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0614643 | Datum: | 14.09.1994 | Sprache: | DE | [1994/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0614643 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | DE | [1996/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.1994 | Klassifikation | IPC: | A47K3/22 | [1994/37] | CPC: |
A47K3/34 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI [1996/28] |
Frühere [1994/37] | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Duschabtrennung | [1994/37] | Englisch: | Shower partition | [1994/37] | Französisch: | Cloison de douche | [1994/37] | Prüfungsverfahren | 19.07.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/37] | 12.02.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.07.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2134167 (GUENTER & CO ONI METALL) [A] 1* abstract *; | [A]DE8618978U (PRADER) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0384215 (KORALLE SANITAERPRODUKTE [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0439795 (KORALLE SANITAERPRODUKTE [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE4011849 (HUEPPE GMBH & CO [DE]) [A] 1 * abstract * |