EP0615120 - Leckgaskontrolle eines Gas- oder Flüssiggasbehälters [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.10.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.12.1998 [1998/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kaiserstrasse 1 53840 Troisdorf / DE | [N/P] |
Frühere [1996/37] | Für alle benannten Staaten Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik Kaiserstrasse 1 53839 Troisdorf / DE | ||
Frühere [1994/37] | Für alle benannten Staaten DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT Kaiserstrasse 1 D-53840 Troisdorf / DE | Erfinder | 01 /
Brede, Uwe Boenerstrasse 32 D-90765 Fürth / DE | 02 /
Kraft, Josef Heinrichsburger Strasse 33 D-92348 Berg / DE | [1994/37] | Vertreter | Schulz, Wilfried, et al Dynamit Nobel AG Abt.Patente und Dokumentation 53839 Troisdorf / DE | [N/P] |
Frühere [1996/40] | Schulz, Wilfried, et al Dynamit Nobel AG Abt.Patente und Dokumentation 53839 Troisdorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94103310.2 | 04.03.1994 | [1994/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934307378 | 09.03.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4307378 | [1994/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0615120 | Datum: | 14.09.1994 | Sprache: | DE | [1994/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0615120 | Datum: | 12.04.1995 | Sprache: | DE | [1995/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.02.1995 | Klassifikation | IPC: | G01M3/32, G01M3/28, B60R21/26 | [1995/13] | CPC: |
G01M3/329 (EP,US);
F17C13/00 (KR);
G01L19/12 (EP,US);
G01M3/2876 (EP,US)
|
Frühere IPC [1994/37] | G01M3/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1994/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leckgaskontrolle eines Gas- oder Flüssiggasbehälters | [1994/37] | Englisch: | Leak control of a gas or liquid gas container | [1994/37] | Französisch: | Contrôle de fuite d'un réservoir à gaz ou à gaz liquide | [1994/37] | Prüfungsverfahren | 29.09.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/48] | 24.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.10.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.03.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.06.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/51] | 21.07.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1998/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2636428 (BONFIGLIOLI GIUSEPPE [IT]) [X] 1 * claim 1 *; | [A]EP0161702 (DOUWE EGBERTS TABAKSFAB [NL]) [A] 1 * page 3 - page 4 *; | [A]EP0311475 (CARNAUD SA [FR]) [A] 1-10 * column 6 - column 7 *; | [A]US5052586 (PHILIPP JUERGEN D [CA], et al) [A] 4 * column 5, line 16 - line 57 *; | [A]US3884500 (WAGNER JOSEPH P) [A] 1,4 * claims 1-7 *; | [A]GB2191635 (VEGLIA BORLETTI SRL) [A] 4,5 * claims 1-5 *; | [A]FR2254021 (UTILISATION RATION GAZ [FR]) [A] 8-10 * page 5 * |